IVAN ROSHTASH
|
Aktivní
|
předseda družstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
Lypné, oblast Volyňská, Stava 4 |
|
IVAN ROSHTASH
|
Aktivní
|
předseda družstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
Lypné, oblast Volyňská, Stava 4, Stava 4, Lypné, oblast Volyňská, Ukrajina |
|
OLGA JAMCSUK
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
předseda družstva |
30.11.2016 |
Adresa: |
Budapešť, Barko 5 |
|
OLGA JAMCSUK
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
předseda družstva |
30.11.2016 |
Adresa: |
Budapešť, Barko 5, Barko 5, Budapešť, Maďarsko |
|
ROMAN KUCHERA
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda |
02.11.2015 |
Adresa: |
67401, 2693623, Výčapy, Výčapy, 17 |
|
ROMAN KUCHERA
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda |
02.11.2015 |
Adresa: |
67401, 2693623, Třebíč, Výčapy, Výčapy, 17, č.p. 17, 67401 Výčapy |
|
Roman Kuchera
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
předseda |
08.12.2008 |
Adresa: |
67401, 2693623, Výčapy, 17 |
|
ROMAN KUCHERA
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
předseda |
08.12.2008 |
Adresa: |
67401, 2693623, Třebíč, Výčapy, Výčapy, 17, č.p. 17, 67401 Výčapy |
|
Roman Kuchera
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
předseda |
13.10.2008 |
Adresa: |
67401, 2693623, Výčapy, 17 |
|
ROMAN KUCHERA
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
předseda |
13.10.2008 |
Adresa: |
67401, 2693623, Třebíč, Výčapy, Výčapy, 17, č.p. 17, 67401 Výčapy |
|
Ivan Artemovych
|
Neaktivní
od 13.10.2008
|
předseda |
16.02.2006 |
Adresa: |
Zbora, Iv. Frankivska obl., Kalušský rajon, |
|