ALEŠ NEVOLE
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2024 |
Adresa: |
76001, 4245644, Zlín, Zlín, Příluky, Zborovská, 4160, Zborovská 4160, Příluky, 76001 Zlín |
|
ALEŠ NEVOLE
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2022 |
Adresa: |
58263, 9579532, Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou, Lipová, 3 |
|
DAVID OPRAVIL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
76701, 10363971, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Švabinského nábřeží, 2016, 5 |
|
ALEŠ NEVOLE
|
Neaktivní
od 26.07.2024
|
jednatel |
18.11.2022 |
Adresa: |
58263, 9579532, Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou, Lipová, 3, Lipová 3, 58263 Ždírec nad Doubravou |
|
ILONA KLESNÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
76302, 4206533, Zlín, Zlín, Malenovice, Brigádnická, 1003 |
|
ILONA KLESNÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
76302, 4206533, Zlín, Zlín, Malenovice, Brigádnická, 1003, Brigádnická 1003, Malenovice, 76302 Zlín |
|
JAROMÍR RYS
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
76901, 10412361, Kroměříž, Holešov, Holešov, Masarykova, 1374, 20 |
|
JAROMÍR RYS
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
76901, 10412361, Kroměříž, Holešov, Holešov, Masarykova, 1374, 20, Masarykova 1374/20, 76901 Holešov |
|
DAVID OPRAVIL
|
Neaktivní
od 29.02.2024
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
76701, 10363971, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Švabinského nábřeží, 2016, 5, Švabinského nábřeží 2016/5, 76701 Kroměříž |
|
MIROSLAV SLOŽIL
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
76001, 4242211, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 3798 |
|
MIROSLAV SLOŽIL
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
76001, 4242211, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 3798, Štefánikova 3798, 76001 Zlín |
|
PETR VANĚK
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
76312, 3955320, Zlín, Vizovice, Vizovice, 3. května, 735 |
|
MIROSLAV SLOŽIL
|
Neaktivní
od 14.02.2020
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
76824, 16052790, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1195 |
|
MIROSLAV SLOŽIL
|
Neaktivní
od 14.02.2020
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
76824, 16052790, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1195, Družba 1195, 76824 Hulín |
|
PETR VANĚK
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
31.03.2017 |
Adresa: |
76312, 3955320, Zlín, Vizovice, Vizovice, 3. května, 735, 3. května 735, 76312 Vizovice |
|
Dagmar Malčicová
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
30.11.2012 |
Adresa: |
76001, 4225023, Zlín, Zlín, Kúty, 1941 |
|
Dagmar Malčicová
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
30.11.2012 |
Adresa: |
76001, 4225023, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1941, Kúty 1941, 76001 Zlín |
|
Lukáš Hecl
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
69701, 24969168, Kyjov, Kollárova, 223 |
|
Karel Náhlík
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
76001, 4040228, Březnice, 51 |
|
Lukáš Hecl
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
69701, 24969168, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Kollárova, 223, 4, Kollárova 223/4, 69701 Kyjov |
|
Karel Náhlík
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
76001, 4040228, Zlín, Březnice, Březnice, 51, č.p. 51, 76001 Březnice |
|