WOLFGANG WERNER HERRMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2024 |
Adresa: |
Drážďany, Stephanienstr. 12, 01307, Stephanienstr. 12, 01307 Drážďany, Německo |
|
Ing. MARTIN BENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2021 |
Adresa: |
81109, Bratislava, Landererova 7743/8 |
|
Ing. ANDREJ POLONEC
|
Aktivní
|
jednatel |
28.09.2019 |
Adresa: |
03101, Liptovský Mikuláš, Rovná 252/1 |
|
Ing. MARTIN BENKO
|
Neaktivní
od 28.02.2024
|
jednatel |
30.07.2021 |
Adresa: |
Bratislava, Landererova 7743/8, 81109, Landererova 7743/8, 81109 Bratislava, Slovensko |
|
Ing. ANDREJ POLONEC
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
jednatel |
28.09.2019 |
Adresa: |
Liptovský Mikuláš, Rovná 252/1, 03101, Rovná 252/1, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko |
|
VLADIMÍR SECHTER
|
Neaktivní
od 28.09.2019
|
jednatel |
11.12.2014 |
Adresa: |
10800, 22590978, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Počernická, 517, 53 |
|
Vladimír Sechter
|
Neaktivní
od 28.09.2019
|
jednatel |
11.12.2014 |
Adresa: |
10800, 22590978, Praha, Malešice, Počernická, 517, 53, Počernická 517/53, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. MARIÁN SMIK
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
03843, Kláštor pod Znievom, Hôrky 157/10 |
|
Ing. MARIÁN SMIK
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
Kláštor pod Znievom, Hôrky 157/10, 03843, Hôrky 157/10, 03843 Kláštor pod Znievom, Slovensko |
|
ANDREA BOBRIKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2014
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
03823, Dubové, Dubové 129 |
|
ANDREA BOBRIKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2014
|
Jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
Dubové, Dubové 129, 03823, Dubové 129, 03823 Dubové, Slovensko |
|
Ing. Andrea Bobríková
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
03841, Turčiansky Peter, 144 |
|
Ing. Andrea Bobríková
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
144, Turčiansky Peter, 03841, 03841 Turčiansky Peter 144, Slovensko |
|
Ing. Andrea Kondrátová
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
jednatel |
09.12.2010 |
Adresa: |
03841, Turčiansky Peter, 144 |
|
Ing. Andrea Kondrátová
|
Neaktivní
od 03.10.2011
|
jednatel |
09.12.2010 |
Adresa: |
144, Turčiansky Peter, 03841, 03841 Turčiansky Peter 144, Slovensko |
|
Zuzana Hnátová
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
21.07.2010 |
Adresa: |
03601, Martin, Nálepkova, 4049, 2 |
|
Jana Hullová
|
Neaktivní
od 11.12.2014
|
jednatel |
21.07.2010 |
Adresa: |
03901, Turčianské Teplice, Horné Rakovce, 1412, 27 |
|
Zuzana Hnátová
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
21.07.2010 |
Adresa: |
Martin, Nálepkova, 03601, 2, Nálepkova 4049/2, 03601 Martin, Slovensko |
|
Jana Hullová
|
Neaktivní
od 11.12.2014
|
jednatel |
21.07.2010 |
Adresa: |
Turčianské Teplice, Horné Rakovce, 03901, 27, Horné Rakovce 1412/27, 03901 Turčianské Teplice, Slovensko |
|
Ing. Andrea Kondrátová
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
29.05.2009 |
Adresa: |
03608, Martin, Priekopa, Minská, 4174/11 |
|
Ing. Andrea Kondrátová
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
jednatel |
29.05.2009 |
Adresa: |
4174/11, Martin, Priekopa, Minská, 03608, Minská 4174/11, 03608 Martin - Priekopa, Slovensko |
|
Ing. Andrea Majerová
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
03601, Martin, Tajovského, 15/6 |
|
Ing. Peter Francel
|
Neaktivní
od 21.07.2010
|
jedantel |
28.02.2006 |
Adresa: |
03601, Martin, J. Alexyho, 4606/5 |
|
Ing. Andrea Majerová
|
Neaktivní
od 29.05.2009
|
jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
15/6, Martin, Tajovského, 03601, Tajovského 15/6, 03601 Martin, Slovensko |
|
Ing. Peter Francel
|
Neaktivní
od 21.07.2010
|
jedantel |
28.02.2006 |
Adresa: |
4606/5, Martin, J. Alexyho, 03601, J. Alexyho 4606/5, 03601 Martin, Slovensko |
|