Prof. PaeDr. RADEK HORÁČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno-město, Brno, Bosonohy, Pražská, 553, 21 |
|
Ing. BRONISLAV HÝBL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
66434, 23989564, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Za Humny, 248 |
|
PhDr. Ing. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 29.10.2021
|
Předseda správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
25210, 6445012, Praha-západ, Klínec, Klínec, 164 |
|
PhDr. Ing. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 29.10.2021
|
Předseda správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
25210, 6445012, Praha-západ, Klínec, Klínec, 164, č.p. 164, 25210 Klínec |
|
Prof. PaeDr. RADEK HORÁČEK
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno-město, Brno, Bosonohy, Pražská, 553, 21, Pražská 553/21, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Ing. BRONISLAV HÝBL
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
66434, 23989564, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Za Humny, 248, Za Humny 248, 66434 Rozdrojovice |
|
Dr. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Předseda správní rady |
08.02.2017 |
Adresa: |
25210, 6445012, Praha-západ, Klínec, Klínec, 164 |
|
Dr. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Předseda správní rady |
08.02.2017 |
Adresa: |
25210, 6445012, Praha-západ, Klínec, Klínec, 164, č.p. 164, 25210 Klínec |
|
Dr. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
Předseda správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
17000, 22296531, Praha, Holešovice, U Uranie, 45, 5 |
|
Dr. RADEK HORÁČEK
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
člen správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno, Bosonohy, Pražská, 553, 21 |
|
Ing. BRONISLAV HÝBL
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
člen správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
66434, 23989564, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Za Humny, 248 |
|
Dr. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 08.02.2017
|
Předseda správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
17000, 22296531, Praha, Holešovice, U Uranie, 45, 5, U Uranie 45/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Dr. RADEK HORÁČEK
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
člen správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno-město, Brno, Bosonohy, Pražská, 553, 21, Pražská 553/21, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Ing. BRONISLAV HÝBL
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
člen správní rady |
06.01.2016 |
Adresa: |
66434, 23989564, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Za Humny, 248, Za Humny 248, 66434 Rozdrojovice |
|
Dr. Pavel Liška
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
předseda správní rady |
19.03.2011 |
Adresa: |
17000, 22296531, Praha 7, Holešovice, U Uranie, 45, 5 |
|
Radek Horáček
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen správní rady |
19.03.2011 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno, Pražská, 553, 21 |
|
Ing. Bronislav Hýbl
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen správní rady |
19.03.2011 |
Adresa: |
66434, 23989564, Rozdrojovice, 248 |
|
Dr. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
předseda správní rady |
19.03.2011 |
Adresa: |
17000, 22296531, Praha, Holešovice, U Uranie, 45, 5, U Uranie 45/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Radek Horáček
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen správní rady |
19.03.2011 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno-město, Brno, Bosonohy, Pražská, 553, 21, Pražská 553/21, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Ing. BRONISLAV HÝBL
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
člen správní rady |
19.03.2011 |
Adresa: |
66434, 23989564, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Za Humny, 248, Za Humny 248, 66434 Rozdrojovice |
|
Dr. Pavel Liška
|
Neaktivní
od 19.03.2011
|
předseda správní rady |
15.03.2006 |
Adresa: |
17000, 22296531, Praha 7, Holešovice, U Uranie, 45, 5 |
|
Radek Horáček
|
Neaktivní
od 19.03.2011
|
člen správní rady |
15.03.2006 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno, Pražská, 553, 21 |
|
Ing. Bronislav Hýbl
|
Neaktivní
od 19.03.2011
|
člen správní rady |
15.03.2006 |
Adresa: |
66434, 23989564, Rozdrojovice, 248 |
|
Dr. PAVEL LIŠKA
|
Neaktivní
od 19.03.2011
|
předseda správní rady |
15.03.2006 |
Adresa: |
17000, 22296531, Praha, Holešovice, U Uranie, 45, 5, U Uranie 45/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Radek Horáček
|
Neaktivní
od 19.03.2011
|
člen správní rady |
15.03.2006 |
Adresa: |
64200, 19228899, Brno-město, Brno, Bosonohy, Pražská, 553, 21, Pražská 553/21, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Ing. BRONISLAV HÝBL
|
Neaktivní
od 19.03.2011
|
člen správní rady |
15.03.2006 |
Adresa: |
66434, 23989564, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Za Humny, 248, Za Humny 248, 66434 Rozdrojovice |
|