JAROSLAVA VILČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
66434, 13183516, Brno-venkov, Jinačovice, Jinačovice, 122 |
|
JAROSLAVA VILČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
66434, 13183516, Brno-venkov, Jinačovice, Jinačovice, 122, č.p. 122, 66434 Jinačovice |
|
JAROSLAVA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
jednatel |
17.02.2018 |
Adresa: |
64400, 19282036, Brno-město, Brno, Soběšice, Zeiberlichova, 74, 36 |
|
JAROSLAVA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
jednatel |
17.02.2018 |
Adresa: |
64400, 19282036, Brno-město, Brno, Soběšice, Zeiberlichova, 74, 36, Zeiberlichova 74/36, Soběšice, 64400 Brno |
|
JAROSLAVA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2018
|
jednatel |
22.08.2017 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23 |
|
JAROSLAVA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2018
|
jednatel |
22.08.2017 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23, Plástky 219/23, Jehnice, 62100 Brno |
|
VERONIKA KOKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
jednatel |
18.08.2017 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23 |
|
VERONIKA KOKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
jednatel |
18.08.2017 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23, Plástky 219/23, Jehnice, 62100 Brno |
|
VERONIKA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23 |
|
VERONIKA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23, Plástky 219/23, Jehnice, 62100 Brno |
|
VERONIKA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23 |
|
VERONIKA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23, Plástky 219/23, Jehnice, 62100 Brno |
|
Veronika Vilčková
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
20.08.2007 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno, Plástky, 23 |
|
VERONIKA VILČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
20.08.2007 |
Adresa: |
62100, 19075782, Brno-město, Brno, Jehnice, Plástky, 219, 23, Plástky 219/23, Jehnice, 62100 Brno |
|
Ing. Ivana Zapletalová
|
Neaktivní
od 20.08.2007
|
jednatel |
27.12.2006 |
Adresa: |
61400, 19460716, Brno, Kmochova, 127/58 |
|
Ing. Ivana Zapletalová
|
Neaktivní
od 20.08.2007
|
jednatel |
27.12.2006 |
Adresa: |
61400, 19460716, Brno-město, Brno, Obřany, Kmochova, 127, 58, Kmochova 127/58, Obřany, 61400 Brno |
|
Lev Koudelka
|
Neaktivní
od 27.12.2006
|
jednatel |
05.04.2006 |
Adresa: |
62500, 19562039, Brno, Irkutská, 311/1 |
|
LEV KOUDELKA
|
Neaktivní
od 27.12.2006
|
jednatel |
05.04.2006 |
Adresa: |
62500, 19562039, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Irkutská, 311, 1, Irkutská 311/1, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|