TOMÁŠ LESÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2015 |
Adresa: |
56802, 18911625, Svitavy, Lány, Družstevní, 575, 9 |
|
TOMÁŠ LESÁK
|
Neaktivní
od 06.06.2023
|
jednatel |
29.09.2015 |
Adresa: |
56802, 18911625, Svitavy, Svitavy, Lány, Družstevní, 575, 9, Družstevní 575/9, Lány, 56802 Svitavy |
|
Tomáš Lesák
|
Neaktivní
od 29.09.2015
|
jednatel |
04.02.2009 |
Adresa: |
56802, 18909736, Svitavy, Lány, U Stadionu, 370/5 |
|
Tomáš Lesák
|
Neaktivní
od 29.09.2015
|
jednatel |
04.02.2009 |
Adresa: |
56802, 18909736, Svitavy, Svitavy, Lány, U Stadionu, 370, 5, U Stadionu 370/5, Lány, 56802 Svitavy |
|
Ing. Tomáš Nezval
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
61500, 19668791, Brno, Zábrdovice, Zábrdovická, 155/22 |
|
Ing. TOMÁŠ NEZVAL
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
61500, 19668791, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Zábrdovická, 155, 22, Zábrdovická 155/22, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
jednatel |
18.10.2006 |
Adresa: |
73801, 20424442, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 364 |
|
Ing. Josef Černý
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
jednatel |
18.10.2006 |
Adresa: |
73801, 20424442, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 364, Dr. Vančury 364, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Tomáš Nezval
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
jednatel |
04.04.2006 |
Adresa: |
61500, 19668791, Brno, Zábrdovice, Zábrdovická, 155/22 |
|
Ing. TOMÁŠ NEZVAL
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
jednatel |
04.04.2006 |
Adresa: |
61500, 19668791, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Zábrdovická, 155, 22, Zábrdovická 155/22, Zábrdovice, 61500 Brno |
|