MILOŠ ORLICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2021 |
Adresa: |
62700, 81411332, Brno-město, Brno, Slatina, Tuřanka, 1554, 115b |
|
MILOŠ ORLICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2021 |
Adresa: |
62700, 81411332, Brno-město, Brno, Slatina, Tuřanka, 1554, 115b, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62700 Brno |
|
MILOŠ ORLICKÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2021
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
61700, 19391455, Brno-město, Brno, Komárov, Hněvkovského, 30, 65 |
|
MILOŠ ORLICKÝ
|
Neaktivní
od 23.01.2021
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
61700, 19391455, Brno-město, Brno, Komárov, Hněvkovského, 30, 65, Hněvkovského 30/65, Komárov, 61700 Brno |
|
Alena Vajshajtlová
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Husova, 165/5 |
|
Miloš Orlický
|
Neaktivní
od 17.02.2020
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
82107, Bratislava, Podunajské Biskupice, Korytnická, 5166/5 |
|
Alena Vajshajtlová
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Miloš Orlický
|
Neaktivní
od 17.02.2020
|
jednatel |
26.07.2006 |
Adresa: |
5166/5, Bratislava, Podunajské Biskupice, Korytnická, 82107, Korytnická 5166/5, 82107 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovensko |
|
Helena Stuchlíková
|
Neaktivní
od 26.07.2006
|
jednatel |
19.04.2006 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno, Glinkova, 291/6 |
|
Helena Stuchlíková
|
Neaktivní
od 26.07.2006
|
jednatel |
19.04.2006 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 291, 6, Glinkova 291/6, Kohoutovice, 62300 Brno |
|