Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Markus - provádění staveb s.r.o. |
ICO: | 27684911 |
Registrovaná adresa: | 67801, 26560861, Blansko, Blansko, Blansko, Poříčí, 2425, 15, Poříčí 2425/15, 67801 Blansko |
Začleněno na: | 05.05.2006 |
Předmět podnikání: |
silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot nosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR MARKUS | Aktivní | 30.03.2023 | |
|
|||
PETR MARKUS | Aktivní | 05.08.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR MARKUS | Aktivní | jednatel | 30.03.2023 |
|
|||
PETR MARKUS | Aktivní | jednatel | 05.08.2015 |
|
|||
PETR MARKUS | Neaktivní od 30.03.2023 | jednatel | 05.08.2015 |
|
|||
PETR MARKUS | Neaktivní od 05.08.2015 | jednatel | 07.06.2014 |
|
|||
Petr Markus | Neaktivní od 05.08.2015 | jednatel | 07.06.2014 |
|
|||
Petr Markus | Neaktivní od 07.06.2014 | jednatel | 05.05.2006 |
|
|||
Petr Markus | Neaktivní od 07.06.2014 | jednatel | 05.05.2006 |
|
Registrační číslo Markus - provádění staveb s.r.o. je 27684911.
Registrační adresa Markus - provádění staveb s.r.o. je 67801, 26560861, Blansko, Blansko, Blansko, Poříčí, 2425, 15, Poříčí 2425/15, 67801 Blansko.
Markus - provádění staveb s.r.o. byla založena 05.05.2006.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PETR MARKUS, PETR MARKUS.