Mgr. ŠTEFAN STANKO
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2019 |
Adresa: |
18600, 22352392, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Pernerova, 378, 31 |
|
PETER ČEREŠNÍK
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
jednatel |
03.07.2019 |
Adresa: |
Piešťany, Fínska ulica 7854/30 |
|
PETER ČEREŠNÍK
|
Neaktivní
od 22.02.2023
|
jednatel |
03.07.2019 |
Adresa: |
Piešťany, Fínska ulica 7854/30, Fínska ulica 7854/30, Piešťany, Slovensko |
|
Mgr. ŠTEFAN STANKO
|
Neaktivní
od 08.08.2024
|
jednatel |
03.07.2019 |
Adresa: |
18600, 22352392, Praha, Karlín, Pernerova, 378, 31, Pernerova 378/31, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
jednatel |
19.01.2019 |
Adresa: |
18600, 74384210, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Za Karlínským přístavem, 683, 8 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
jednatel |
19.01.2019 |
Adresa: |
18600, 74384210, Praha, Karlín, Za Karlínským přístavem, 683, 8, Za Karlínským přístavem 683/8, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457, Javorová 457, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4, Čerchovská 1711/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
14.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469 |
|
JUDr. OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
14.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469, Zdeňka Lhoty 469, 25228 Černošice |
|
MARCEL KASANICKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
jednatel |
30.01.2013 |
Adresa: |
81106, Bratislava - Staré Mesto, Galandova 1156/8 |
|
MARCEL KASANICKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
jednatel |
30.01.2013 |
Adresa: |
Bratislava - Staré Mesto, Galandova 1156/8, 81106, Galandova 1156/8, 81106 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 30.01.2013
|
jednatel |
17.08.2012 |
Adresa: |
90025, Chorvátský Grob, Jaseňová, 3124, 21 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 30.01.2013
|
jednatel |
17.08.2012 |
Adresa: |
Chorvátský Grob, Jaseňová, 90025, 21, Jaseňová 3124/21, 90025 Chorvátský Grob, Slovensko |
|
RNDr. Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
92701, Šaľa, Pionierska, 26 |
|
RNDr. Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
26, Šaľa, Pionierska, 92701, Pionierska 26, 92701 Šaľa, Slovensko |
|
Ing. Ivan Valent
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
jednatel |
11.05.2006 |
Adresa: |
81108, Bratislava, Francisciho, 2383/1 |
|
Ing. Ivan Valent
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
jednatel |
11.05.2006 |
Adresa: |
2383/1, Bratislava, Francisciho, 81108, Francisciho 2383/1, 81108 Bratislava, Slovensko |
|