JAN ŠUSTÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2023 |
Adresa: |
61900, 81906218, Brno-město, Brno, Dolní Heršpice, Havránkova, 199, 41, Havránkova 199/41, Dolní Heršpice, 61900 Brno |
|
JOSEF SMOLAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2023 |
Adresa: |
53006, 73612995, Pardubice, Pardubice, Svítkov, Orebská, 1309, Orebská 1309, Svítkov, 53006 Pardubice |
|
VLADIMÍR POLIAK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
69002, 28327519, Břeclav, Břeclav, Na Řádku, 3428, 4 |
|
JAN ŠUSTÁČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2023
|
jednatel |
12.05.2023 |
Adresa: |
19700, 27412237, Praha, Kbely, Herlíkovická, 1021, 16, Herlíkovická 1021/16, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
VLADIMÍR POLIAK
|
Neaktivní
od 12.05.2023
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
69002, 28327519, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Na Řádku, 3428, 4, Na Řádku 3428/4, 69002 Břeclav |
|
Vladimír Poliak
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
26.05.2006 |
Adresa: |
69002, 4, Břeclav, Na Řádku, 3773/8 |
|
Vladimír Poliak
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
26.05.2006 |
Adresa: |
3773/8, Břeclav, Na Řádku, 69002, Na Řádku 3773/8, 69002 Břeclav, Česká republika |
|