IRENA VEČEŘOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.06.2022 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MARCELA PEKAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Člen výboru |
15.04.2022 |
Adresa: |
56961, 28224671, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 645 |
|
MARCELA PEKAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Člen výboru |
15.04.2022 |
Adresa: |
56961, 28224671, Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd, 645, č.p. 645, 56961 Dolní Újezd |
|
MARTIN SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Člen výboru |
05.01.2022 |
Adresa: |
76861, 10223029, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Přerovská, 124 |
|
MARTIN SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Člen výboru |
05.01.2022 |
Adresa: |
76861, 10223029, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Přerovská, 124, Přerovská 124, Rychlov, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MARTIN SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
MARCELA PEKAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2022
|
Člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Předseda výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
MARTIN SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 05.01.2022
|
Člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MARCELA PEKAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2022
|
Člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2022
|
Předseda výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
TOMÁŠ VYMĚTALÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
Předseda výboru |
13.10.2016 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
TOMÁŠ VYMĚTALÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
Předseda výboru |
13.10.2016 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
TOMÁŠ VYMĚTALÍK
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
Předseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
76861, 10398309, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Družby, 1376 |
|
TOMÁŠ VYMĚTALÍK
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
Předseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
76861, 10398309, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Družby, 1376, Družby 1376, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ZDENĚK VYMĚTALÍK
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
předseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395865, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
KAREL HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
FRANTIŠEK ZMEŠKAL
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395865, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
PAVEL ČTVRTEK
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
čeln výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395865, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
ZDENĚK VYMĚTALÍK
|
Neaktivní
od 20.03.2014
|
předseda výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
KAREL HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
FRANTIŠEK ZMEŠKAL
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
PAVEL ČTVRTEK
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
čeln výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
člen výboru |
01.10.2013 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Karel Hrdlička
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
předseda výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
Pavel Čtvrtek
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
10395865, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
Irena Večeřová
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
KAREL HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
předseda výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
PAVEL ČTVRTEK
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Karel Hrdlička
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
předseda výboru |
08.04.2008 |
Adresa: |
76861, 10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
Zdeněk Božovský
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
08.04.2008 |
Adresa: |
78661, 10395865, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
Irena Večeřová
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
08.04.2008 |
Adresa: |
76861, 10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
KAREL HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
předseda výboru |
08.04.2008 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Zdeněk Božovský
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
08.04.2008 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
08.04.2008 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Karel Hrdlička
|
Neaktivní
od 08.04.2008
|
předseda výboru |
11.07.2006 |
Adresa: |
76861, 10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
Zdeněk Božovský
|
Neaktivní
od 08.04.2008
|
člen výboru |
11.07.2006 |
Adresa: |
78661, 10395865, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132 |
|
Irena Večeřová
|
Neaktivní
od 08.04.2008
|
člen výboru |
11.07.2006 |
Adresa: |
76861, 10395857, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131 |
|
KAREL HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 08.04.2008
|
předseda výboru |
11.07.2006 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Zdeněk Božovský
|
Neaktivní
od 08.04.2008
|
člen výboru |
11.07.2006 |
Adresa: |
76861, 10395865, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1132, Bělidla 1132, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
IRENA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2008
|
člen výboru |
11.07.2006 |
Adresa: |
76861, 10395857, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1131, Bělidla 1131, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|