Mgr. MICHAL WIEDERMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
62100, 19070152, Brno-město, Brno, Ivanovice, Lysická, 305, 9 |
|
Mgr. MICHAL WIEDERMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
62100, 19070152, Brno-město, Brno, Ivanovice, Lysická, 305, 9, Lysická 305/9, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Mgr. MICHAL WIEDERMANN
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
66431, 28233271, Česká, Česká, 280 |
|
Mgr. MICHAL WIEDERMANN
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
17.12.2014 |
Adresa: |
66431, 28233271, Brno-venkov, Česká, Česká, 280, č.p. 280, 66431 Česká |
|
Ing. JIŘÍ MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
62100, 19070039, Brno, Ivanovice, Lysická, 293, 11 |
|
Ing. JIŘÍ MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 17.12.2014
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
62100, 19070039, Brno-město, Brno, Ivanovice, Lysická, 293, 11, Lysická 293/11, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Ing. Jiří Maršálek
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
62100, 19070039, Brno, Lysická, 11 |
|
Ing. JIŘÍ MARŠÁLEK
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
62100, 19070039, Brno-město, Brno, Ivanovice, Lysická, 293, 11, Lysická 293/11, Ivanovice, 62100 Brno |
|