PAVEL KLANICA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.04.2024 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JIŘÍ VAŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12 |
|
JIŘÍ VAŠEK
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
Jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12, V Újezdech 611/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. PETR HAJTMAR
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
62400, 19679530, Brno, Komín, Urbánkova, 783, 8 |
|
ing. Petr Hajtmar
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
62400, 19679530, Brno-město, Brno, Komín, Urbánkova, 783, 8, Urbánkova 783/8, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Petr Hajtmar
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
62400, 19679530, Brno, Komín, Urbánkova, 8 |
|
ing. Petr Hajtmar
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
62400, 19679530, Brno-město, Brno, Komín, Urbánkova, 783, 8, Urbánkova 783/8, Komín, 62400 Brno |
|