Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | LUKI Zlín s.r.o. |
ICO: | 27698378 |
Registrovaná adresa: | 76001, 25536702, Zlín, Zlín, Mladcová, Frant. Bartoše, 469, Frant. Bartoše 469, Mladcová, 76001 Zlín |
Začleněno na: | 14.08.2006 |
Předmět podnikání: |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ | Aktivní | 26.08.2014 | |
|
|||
Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ | Aktivní | 26.08.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ | Aktivní | jednatel | 28.08.2014 |
|
|||
Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ | Aktivní | jednatel | 28.08.2014 |
|
|||
Mgr. Eva Procházková | Neaktivní od 28.08.2014 | jednatel | 26.03.2010 |
|
|||
Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ | Neaktivní od 28.08.2014 | jednatel | 26.03.2010 |
|
|||
Mgr. Eva Procházková | Neaktivní od 15.06.2009 | jednatel | 14.08.2006 |
|
|||
Lucie Hrdinová | Neaktivní od 26.03.2010 | jednatel | 14.08.2006 |
|
|||
Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ | Neaktivní od 15.06.2009 | jednatel | 14.08.2006 |
|
|||
Lucie Hrdinová | Neaktivní od 26.03.2010 | jednatel | 14.08.2006 |
|
Registrační číslo LUKI Zlín s.r.o. je 27698378.
Registrační adresa LUKI Zlín s.r.o. je 76001, 25536702, Zlín, Zlín, Mladcová, Frant. Bartoše, 469, Frant. Bartoše 469, Mladcová, 76001 Zlín.
LUKI Zlín s.r.o. byla založena 14.08.2006.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ, Mgr. EVA PROCHÁZKOVÁ.