QUADOM s.r.o. v likvidaci
24279277 |
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha 5, Smíchov, Holečkova, 789, 49 |
|
QUADOM s.r.o. v likvidaci
24279277 |
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha, Smíchov, Holečkova, 789, 49, Holečkova 789/49, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
QUADOM s.r.o.
24279277 |
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha 5, Smíchov, Holečkova, 789, 49 |
|
QUADOM s.r.o.
24279277 |
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
15000, 22082638, Praha, Smíchov, Holečkova, 789, 49, Holečkova 789/49, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
RADEK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
27201, 1389131, Kladno, Kladno, Kladno, náměstí starosty Pavla, 44 |
|
RADEK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
27201, 1389131, Kladno, Kladno, Kladno, náměstí starosty Pavla, 44, náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
|
HAI CHU
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
19015, 22510052, Hlavní město Praha, Praha, Satalice, K Radonicům, 81, 3 |
|
HAI CHU
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
19015, 22510052, Praha, Satalice, K Radonicům, 81, 3, K Radonicům 81/3, Satalice, 19015 Praha 9 |
|
Ing. LUBOMÍR LORENC
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
76316, 4004779, Fryšták, Fryšták, Štípská, 373 |
|
Ing. LUBOMÍR LORENC
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
76316, 4004779, Zlín, Fryšták, Fryšták, Štípská, 373, Štípská 373, 76316 Fryšták |
|
Ing. LUBOMÍR LORENC
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
76316, 4004779, Fryšták, Fryšták, Štípská, 373 |
|
Ing. LUBOMÍR LORENC
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
76316, 4004779, Zlín, Fryšták, Fryšták, Štípská, 373, Štípská 373, 76316 Fryšták |
|
EVA LORENCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
76316, 4004779, Fryšták, Fryšták, Štípská, 373 |
|
EVA LORENCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
76316, 4004779, Zlín, Fryšták, Fryšták, Štípská, 373, Štípská 373, 76316 Fryšták |
|
Eva Lorencová
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
24.08.2006 |
Adresa: |
76316, 4004779, Fryšták, Štípská, 373 |
|
EVA LORENCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
24.08.2006 |
Adresa: |
76316, 4004779, Zlín, Fryšták, Fryšták, Štípská, 373, Štípská 373, 76316 Fryšták |
|