Ing. MAREK SITTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2022 |
Adresa: |
60200, 19170998, Brno-město, Brno, Veveří, Zahradníkova, 503, 16a |
|
Ing. MAREK SITTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2022 |
Adresa: |
60200, 19170998, Brno-město, Brno, Veveří, Zahradníkova, 503, 16a, Zahradníkova 503/16a, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MAREK SITTEK
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19164262, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 42, 39 |
|
Ing. MAREK SITTEK
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19164262, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 42, 39, Čápkova 42/39, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Marek Sittek
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
60200, Brno, Čápkova, 39 |
|
Ing. Marek Sittek
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
39, Brno, Čápkova, 60200, Čápkova 39, 60200 Brno, Česká republika |
|
Ing. Marek Sittek
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
28.08.2006 |
Adresa: |
60200, Brno, Veveří, Čápkova, 42 |
|
Ing. Marek Sittek
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
28.08.2006 |
Adresa: |
42, Brno, Veveří, Čápkova, 60200, Čápkova 42, 60200 Brno - Veveří, Česká republika |
|