Statutární město Brno
44992785 |
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
22.02.2019 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
22.02.2019 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 22.02.2019
|
Předseda společenství |
10.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 22.02.2019
|
Předseda společenství |
10.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 10.12.2015
|
pověřený vlastník |
25.08.2013 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 10.12.2015
|
pověřený vlastník |
25.08.2013 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 25.08.2013
|
pověřený vlastník |
25.09.2006 |
Adresa: |
60167, Brno, Brno-střed, Dominikánské náměstí, 196/1 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 25.08.2013
|
pověřený vlastník |
25.09.2006 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
|