OTA KOHOUTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2018 |
Adresa: |
66902, 75829827, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Sadová, 469 |
|
OTA KOHOUTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2018 |
Adresa: |
66902, 75829827, Znojmo, Suchohrdly, Suchohrdly, Sadová, 469, Sadová 469, 66902 Suchohrdly |
|
ROBERT MANG
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25 |
|
ROBERT MANG
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25, U Brány 415/25, 66902 Znojmo |
|
Mgr. ANDREA STEIGEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2021
|
jednatel |
07.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25 |
|
Mgr. ANDREA STEIGEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2021
|
jednatel |
07.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25, U Brány 415/25, 66902 Znojmo |
|
Mgr. ANDREA KRČÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2019
|
jednatel |
13.12.2018 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25 |
|
Mgr. ANDREA KRČÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2019
|
jednatel |
13.12.2018 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25, U Brány 415/25, 66902 Znojmo |
|
MARTINA MANGOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
|
12.09.2013 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25 |
|
MARTINA MANGOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
|
12.09.2013 |
Adresa: |
66902, 10985051, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Brány, 415, 25, U Brány 415/25, 66902 Znojmo |
|
Mag. Tamara Seifert
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
Wien, Boschstraße, 45/22 |
|
Mag. Karl Bernreiter
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
St. Pölten, Waldstraße, 21 |
|
Mag. Tamara Seifert
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
45/22, Wien, Boschstraße, Boschstraße 45/22, Wien, Rakousko |
|
Mag. Karl Bernreiter
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
21, St. Pölten, Waldstraße, Waldstraße 21, St. Pölten, Rakousko |
|
Mag. Hubert Prossegger
|
Neaktivní
od 07.03.2011
|
jednatel |
07.03.2011 |
Adresa: |
Riederberg, Weideckerstra?e 19-21/1, 3004 |
|
Mag. Hubert Prossegger
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
jednatel |
07.03.2011 |
Adresa: |
Riederberg, Weideckerstrasse 19-21/1, 3004 |
|
Dr. Christian Reichl
|
Neaktivní
od 07.03.2011
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
Wien, Ghelengasse 36/1/14, 1130 |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
23.11.2007 |
Adresa: |
12800, 21738009, Praha 2, Nusle, Jaromírova, 432/27 |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
23.11.2007 |
Adresa: |
12800, 21738009, Praha, Nusle, Jaromírova, 432, 27, Jaromírova 432/27, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
jednatel |
03.09.2007 |
Adresa: |
60200, 19172575, Brno, Veveří, Cihlářská, 626/5 |
|
Ing. Štěpán Markvart
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
jednatel |
03.09.2007 |
Adresa: |
18100, 22329536, Praha 8, Čimice, Okořská, 339/15 |
|
Mag. Markus Dvorak
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
jednatel |
03.09.2007 |
Adresa: |
2102, Bisamberg, Dabschstrasse Strasse, 10/4/11 |
|
Dalibor Slavík
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
jednatel |
03.09.2007 |
Adresa: |
60200, 19172575, Brno-město, Brno, Veveří, Cihlářská, 626, 5, Cihlářská 626/5, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Štěpán Markvart
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
jednatel |
03.09.2007 |
Adresa: |
18100, 22329536, Praha, Čimice, Okořská, 339, 15, Okořská 339/15, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Mag. Markus Dvorak
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
jednatel |
03.09.2007 |
Adresa: |
10/4/11, Bisamberg, Dabschstrasse Strasse, 2102, Dabschstrasse Strasse 10/4/11, 2102 Bisamberg, Rakousko |
|
Robert Mang
|
Neaktivní
od 03.09.2007
|
jednatel |
31.10.2006 |
Adresa: |
3580, Frauenhofen, Föhrenstrasse, 20 |
|
Robert Mang
|
Neaktivní
od 03.09.2007
|
jednatel |
31.10.2006 |
Adresa: |
20, Frauenhofen, Föhrenstrasse, 3580, Föhrenstrasse 20, 3580 Frauenhofen, Rakousko |
|