PETR ŽAJDLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
68709, 4866291, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 698 |
|
PETR ŽAJDLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
68709, 4866291, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 698, č.p. 698, 68709 Boršice |
|
Ing. VENDULA BRUŠTÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2020 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637 |
|
Ing. LUKÁŠ BRUŠTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2020 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637 |
|
Ing. VENDULA BRUŠTÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2020 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637, č.p. 637, 68709 Boršice |
|
Ing. LUKÁŠ BRUŠTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2020 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637, č.p. 637, 68709 Boršice |
|
Ing. Lukáš Bruštík
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
68709, 4863011, Boršice, 367 |
|
Ing. Vendula Bruštíková
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
68709, 4865685, Boršice, 637 |
|
Ing. Lukáš Bruštík
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
68709, 4865685, Boršice, 637 |
|
Ing. Lukáš Bruštík
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
68709, 4863011, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 367, č.p. 367, 68709 Boršice |
|
Ing. VENDULA BRUŠTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637, č.p. 637, 68709 Boršice |
|
Ing. LUKÁŠ BRUŠTÍK
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637, č.p. 637, 68709 Boršice |
|
Vendula Žajdlíková
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
68709, 4865685, Boršice, 637 |
|
Ing. Lukáš Bruštík
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
69693, 13403508, Domanín, 315 |
|
Petr Žajdlík
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
68709, 4865685, Boršice, 637 |
|
Vendula Žajdlíková
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637, č.p. 637, 68709 Boršice |
|
Ing. Lukáš Bruštík
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
69683, 13403508, Hodonín, Domanín, Domanín, 315, č.p. 315, 69683 Domanín |
|
Petr Žajdlík
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
68709, 4865685, Uherské Hradiště, Boršice, Boršice, 637, č.p. 637, 68709 Boršice |
|