LIBUŠE MARCINČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
69201, 15314651, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Bezručova, 1507, 24a |
|
LIBUŠE MARCINČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
69201, 15314651, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Bezručova, 1507, 24a, Bezručova 1507/24a, 69201 Mikulov |
|
LIBUŠE MARCINČÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
69201, 15314651, Mikulov, Mikulov, Bezručova, 1507, 24a |
|
LIBUŠE MARCINČÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
16.05.2014 |
Adresa: |
69201, 15314651, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Bezručova, 1507, 24a, Bezručova 1507/24a, 69201 Mikulov |
|
Libuše Marcinčáková
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
69201, Mikulov, Bezručova, 24 A |
|
LIBUŠE MARCINČÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.05.2014
|
jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
69201, 15314651, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Bezručova, 1507, 24a, Bezručova 1507/24a, 69201 Mikulov |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
70800, 3297241, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1389/2 |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
70800, 3297241, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1389, 2, Slavíkova 1389/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|