LIBOR MARADA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.12.2023 |
Adresa: |
66424, 26330288, Brno-venkov, Drásov, Drásov, Jižní, 391, Jižní 391, 66424 Drásov |
|
JAN POHANKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
69123, 10059938, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Dvorní, 573 |
|
MIROSLAV KASÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
66441, 24681261, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Nár. odboje, 414, 95 |
|
JAN POHANKA
|
Neaktivní
od 07.12.2023
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
69123, 10059938, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Dvorní, 573, Dvorní 573, 69123 Pohořelice |
|
MIROSLAV KASÁČEK
|
Neaktivní
od 07.12.2023
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
66441, 24681261, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Nár. odboje, 414, 95, Nár. odboje 414/95, 66441 Troubsko |
|
JAN POHANKA
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
69123, 10059938, Pohořelice, Pohořelice, Dvorní, 573 |
|
JAN POHANKA
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
69123, 10059938, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Dvorní, 573, Dvorní 573, 69123 Pohořelice |
|
Jan Pohanka
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
69123, 10059938, Pohořelice, Dvorní, 573 |
|
Miroslav Kasáček
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
66441, Troubsko, Národního odboje, 414/95 |
|
JAN POHANKA
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
69123, 10059938, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Dvorní, 573, Dvorní 573, 69123 Pohořelice |
|
Miroslav Kasáček
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
28.11.2006 |
Adresa: |
414/95, Troubsko, Národního odboje, 66441, Národního odboje 414/95, 66441 Troubsko, Česká republika |
|