PETR HANÁK
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
75301, 11267381, Hranice, Hranice I-Město, Třída Československé armády, 191 |
|
PETR HANÁK
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
75301, 11267381, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Třída Československé armády, 191, Třída Československé armády 191, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Martin Horák
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
73514, 16990552, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 850 |
|
Martin Horák
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
73514, 16990552, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 850, Masarykova třída 850, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Milan Lazecký
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
17.07.2012 |
Adresa: |
73514, 27007863, Orlová, Lutyně, Rolnická, 23 |
|
Ing. Milan Lazecký
|
Neaktivní
od 08.01.2013
|
jednatel |
17.07.2012 |
Adresa: |
73514, 27007863, Karviná, Orlová, Lutyně, Rolnická, 23, Rolnická 23, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Karel Bumbal
|
Neaktivní
od 17.07.2012
|
jednatel |
03.01.2007 |
Adresa: |
76001, Zlín, nám. Míru, 12 |
|
KAREL BUMBAL
|
Neaktivní
od 17.07.2012
|
jednatel |
03.01.2007 |
Adresa: |
76001, 4207769, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 12, náměstí Míru 12, 76001 Zlín |
|