LUKÁŠ HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18 |
|
EMIL HASÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12 |
|
VLADIMÍRA KRÁLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12 |
|
LUKÁŠ HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18, Čs. armády 4016/18, 76701 Kroměříž |
|
EMIL HASÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12, Čs. armády 4013/12, 76701 Kroměříž |
|
VLADIMÍRA KRÁLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12, Čs. armády 4013/12, 76701 Kroměříž |
|
EMIL HASÍK
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
předseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12 |
|
MICHAL CHUDÁREK
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
místopředseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18 |
|
JOSEF LIBENSKÝ
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
člen výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10382844, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4012, 10 |
|
EMIL HASÍK
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
předseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12, Čs. armády 4013/12, 76701 Kroměříž |
|
MICHAL CHUDÁREK
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
místopředseda výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18, Čs. armády 4016/18, 76701 Kroměříž |
|
JOSEF LIBENSKÝ
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
člen výboru |
12.01.2018 |
Adresa: |
76701, 10382844, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4012, 10, Čs. armády 4012/10, 76701 Kroměříž |
|
EMIL HASÍK
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
předseda výboru |
28.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12 |
|
MICHAL CHUDÁREK
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
místopředseda výboru |
28.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18 |
|
JOSEF LIBENSKÝ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
člen výboru |
28.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10382844, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4012, 10 |
|
EMIL HASÍK
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
předseda výboru |
28.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12, Čs. armády 4013/12, 76701 Kroměříž |
|
MICHAL CHUDÁREK
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
místopředseda výboru |
28.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18, Čs. armády 4016/18, 76701 Kroměříž |
|
JOSEF LIBENSKÝ
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
člen výboru |
28.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10382844, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4012, 10, Čs. armády 4012/10, 76701 Kroměříž |
|
Emil Hasík
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
předseda výboru |
02.11.2012 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12 |
|
Michal Chudárek
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
místopředseda výboru |
02.11.2012 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18 |
|
Josef Libenský
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
člen výboru |
02.11.2012 |
Adresa: |
76701, 10382844, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4012, 10 |
|
EMIL HASÍK
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
předseda výboru |
02.11.2012 |
Adresa: |
76701, 10382852, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4013, 12, Čs. armády 4013/12, 76701 Kroměříž |
|
MICHAL CHUDÁREK
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
místopředseda výboru |
02.11.2012 |
Adresa: |
76701, 10382887, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4016, 18, Čs. armády 4016/18, 76701 Kroměříž |
|
JOSEF LIBENSKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
člen výboru |
02.11.2012 |
Adresa: |
76701, 10382844, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Čs. armády, 4012, 10, Čs. armády 4012/10, 76701 Kroměříž |
|