PAVEL KRČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.08.2023 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
ROBERT PAULCZYŇSKI
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2023 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
ROMAN FORAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2023 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
RADIM KŘÍŽ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a |
|
ROMAN FORAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a |
|
ROBERT PAULCZYŇSKI
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a |
|
RADIM KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 15.08.2023
|
předseda výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
ROMAN FORAL
|
Neaktivní
od 15.08.2023
|
člen výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
ROBERT PAULCZYŇSKI
|
Neaktivní
od 15.08.2023
|
člen výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
DAVID KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
předseda výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
66451, 26656493, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a |
|
PETRA VODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
66451, 26656493, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a |
|
Ing. ROMAN KRUPICA
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
66451, 24092428, Šlapanice, Šlapanice, Jiráskova, 1513, 34 |
|
DAVID KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
předseda výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
PETRA VODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
Ing. ROMAN KRUPICA
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2015 |
Adresa: |
66451, 24092428, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Jiráskova, 1513, 34, Jiráskova 1513/34, 66451 Šlapanice |
|
David Konečný
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
předseda výboru |
28.02.2007 |
Adresa: |
66451, 26656493, Šlapanice, Švehlova, 1773/66A |
|
Petra Brňovjáková
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen výboru |
28.02.2007 |
Adresa: |
66451, 26656493, Šlapanice, Švehlova, 1773/66A |
|
Ing. Roman Krupica
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen výboru |
28.02.2007 |
Adresa: |
66451, 26656493, Šlapanice, Švehlova, 1773/66A |
|
DAVID KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
předseda výboru |
28.02.2007 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
Petra Brňovjáková
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen výboru |
28.02.2007 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|
Ing. Roman Krupica
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
člen výboru |
28.02.2007 |
Adresa: |
66451, 26656493, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1773, 66a, Švehlova 1773/66a, 66451 Šlapanice |
|