ROBERT STÁVEK
|
Neaktivní
od 30.06.2015
|
jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
69301, 10192492, Hustopeče, Hustopeče, Dukelské nám., 2, 2 |
|
ROBERT STÁVEK
|
Neaktivní
od 30.06.2015
|
jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
69301, 10192492, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Dukelské nám., 2, 2, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče |
|
Robert Stávek
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
18.02.2011 |
Adresa: |
69301, 10192492, Hustopeče, Dukelské nám., 2/2 |
|
ROBERT STÁVEK
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
18.02.2011 |
Adresa: |
69301, 10192492, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Dukelské nám., 2, 2, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče |
|
Mgr. František Stávek
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
jednatel |
02.03.2007 |
Adresa: |
69301, 10196081, Hustopeče, Brněnská, 360/8 |
|
Libor Girgle
|
Neaktivní
od 01.08.2011
|
jednatel |
02.03.2007 |
Adresa: |
61900, 19124945, Brno, Vídeňská, 257/44 |
|
Mgr. František Stávek
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
jednatel |
02.03.2007 |
Adresa: |
69301, 10196081, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Brněnská, 360, 8, Brněnská 360/8, 69301 Hustopeče |
|
Libor Girgle
|
Neaktivní
od 01.08.2011
|
jednatel |
02.03.2007 |
Adresa: |
63900, 19124945, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 257, 44, Vídeňská 257/44, Štýřice, 63900 Brno |
|