MAREK MLČOCH
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
23.06.2021 |
Adresa: |
90031, Stupava, Rímska 3306/30 |
|
MAREK MLČOCH
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
23.06.2021 |
Adresa: |
Stupava, Rímska 3306/30, 90031, Rímska 3306/30, 90031 Stupava, Slovensko |
|
PETR ŠEBEK
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
25083, 41608682, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 106 |
|
PETR ŠEBEK
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
člen představenstva |
13.01.2020 |
Adresa: |
25083, 41608682, Praha-východ, Zlatá, Zlatá, 106, č.p. 106, 25083 Zlatá |
|
Ing. MIROSLAV KOSTELNÍK
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
73601, 24865559, Karviná, Havířov, Bludovice, Padlých hrdinů, 802, 19a |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
předseda představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
Ing. MIROSLAV KOSTELNÍK
|
Neaktivní
od 13.01.2020
|
člen představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
73601, 24865559, Karviná, Havířov, Bludovice, Padlých hrdinů, 802, 19a, Padlých hrdinů 802/19a, Bludovice, 73601 Havířov |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
předseda představenstva |
25.04.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
člen představenstva |
24.02.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
člen představenstva |
24.02.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
předseda představenstva |
20.08.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
Ing. ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
předseda představenstva |
20.08.2016 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 20.08.2016
|
předseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
76502, 26566940, Otrokovice, Kvítkovice, Hálkova, 286 |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 24.02.2019
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
75701, 17052980, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93 |
|
Ing. ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 20.08.2016
|
předseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
76502, 26566940, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Hálkova, 286, Hálkova 286, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 24.02.2019
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
75701, 17052980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93, Hrachovec 93, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda představenstva |
21.07.2014 |
Adresa: |
76502, 26566940, Otrokovice, Kvítkovice, Hálkova, 286 |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
21.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
21.07.2014 |
Adresa: |
75701, 17052980, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93 |
|
Ing. ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda představenstva |
21.07.2014 |
Adresa: |
76502, 26566940, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Hálkova, 286, Hálkova 286, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
21.07.2014 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
21.07.2014 |
Adresa: |
75701, 17052980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93, Hrachovec 93, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
předseda představenstva |
13.01.2014 |
Adresa: |
76502, 26566940, Otrokovice, Kvítkovice, Hálkova, 286 |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
člen představenstva |
13.01.2014 |
Adresa: |
75701, 17052980, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93 |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
člen představenstva |
13.01.2014 |
Adresa: |
75701, 17052980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93, Hrachovec 93, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
předseda představenstva |
13.01.2014 |
Adresa: |
76502, 26566940, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Hálkova, 286, Hálkova 286, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
člen představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
ROMAN STANĚK
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
člen představenstva |
09.07.2013 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
člen představenstva |
11.01.2012 |
Adresa: |
75701, 17052980, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93 |
|
FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
člen představenstva |
11.01.2012 |
Adresa: |
75701, 17052980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93, Hrachovec 93, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Vladimír Bartoň
|
Neaktivní
od 11.01.2012
|
člen představenstva |
11.05.2011 |
Adresa: |
74101, 25211137, Nový Jičín, B. Němcové, 20 |
|
Ing. Vladimír Bartoň
|
Neaktivní
od 11.01.2012
|
člen představenstva |
11.05.2011 |
Adresa: |
74101, 25211137, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, B. Němcové, 2091, 20, B. Němcové 2091/20, 74101 Nový Jičín |
|
Roman Staněk
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
75701, 25369504, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zámecká, 133/78 |
|
Roman Staněk
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen představenstva |
04.11.2009 |
Adresa: |
75701, 25369504, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zámecká, 133, 78, Zámecká 133/78, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Michal Mrocek
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
člen představenstva |
09.05.2007 |
Adresa: |
74213, 8200220, Bartošovice, Hukovice, 71 |
|
Ladislav Blata
|
Neaktivní
od 11.05.2011
|
člen představenstva |
09.05.2007 |
Adresa: |
74101, 8398259, Nový Jičín, Budovatelů, 1772/2 |
|
Ing. Zdeněk Januška
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
předseda představenstva |
09.05.2007 |
Adresa: |
76502, 26566940, Otrokovice, Hálkova, 286 |
|
Michal Mrocek
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
člen představenstva |
09.05.2007 |
Adresa: |
74213, 8200220, Nový Jičín, Bartošovice, Hukovice, 71, Hukovice 71, 74213 Bartošovice |
|
Ladislav Blata
|
Neaktivní
od 11.05.2011
|
člen představenstva |
09.05.2007 |
Adresa: |
74101, 8398259, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Budovatelů, 1772, 2, Budovatelů 1772/2, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. ZDENĚK JANUŠKA
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
předseda představenstva |
09.05.2007 |
Adresa: |
76502, 26566940, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Hálkova, 286, Hálkova 286, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
Lenka Brabencová
|
Neaktivní
od 09.05.2007
|
člen představenstva |
09.03.2007 |
Adresa: |
66444, 23975377, Ořechov, Polní, 491/22a |
|
Lenka Brabencová
|
Neaktivní
od 09.05.2007
|
člen představenstva |
09.03.2007 |
Adresa: |
66444, 23975377, Brno-venkov, Ořechov, Ořechov, Polní, 491, 22a, Polní 491/22a, 66444 Ořechov |
|