JAROSLAV BORÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
66443, 80296734, Brno-venkov, Hajany, Hajany, 222 |
|
JAROSLAV BORÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2020 |
Adresa: |
66443, 80296734, Brno-venkov, Hajany, Hajany, 222, č.p. 222, 66443 Hajany |
|
EVA BORÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
66443, 79885136, Brno-venkov, Hajany, Hajany, 214 |
|
EVA BORÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
66443, 79885136, Brno-venkov, Hajany, Hajany, 214, č.p. 214, 66443 Hajany |
|
JAROSLAV BORÁK
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
66443, 79885136, Brno-venkov, Hajany, Hajany, 214 |
|
JAROSLAV BORÁK
|
Neaktivní
od 03.06.2020
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
66443, 79885136, Brno-venkov, Hajany, Hajany, 214, č.p. 214, 66443 Hajany |
|
EVA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
68352, 27929973, Zbýšov, Zbýšov, 234 |
|
EVA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
68352, 27929973, Vyškov, Zbýšov, Zbýšov, 234, č.p. 234, 68352 Zbýšov |
|
EVA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
01.03.2013 |
Adresa: |
68352, 27929973, Zbýšov, 234 |
|
JAROSLAV BORÁK
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
01.03.2013 |
Adresa: |
68352, 27929973, Zbýšov, Zbýšov, 234 |
|
EVA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
01.03.2013 |
Adresa: |
68352, 27929973, Vyškov, Zbýšov, Zbýšov, 234, č.p. 234, 68352 Zbýšov |
|
Jaroslav Borák
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
01.03.2013 |
Adresa: |
68352, 27929973, Vyškov, Zbýšov, Zbýšov, 234, č.p. 234, 68352 Zbýšov |
|
Jaroslav Borák
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
jednatel |
19.03.2007 |
Adresa: |
63800, 19258275, Brno, Lesná, Blažkova, 15/3 |
|
Jaroslav Borák
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
jednatel |
19.03.2007 |
Adresa: |
63800, 19258275, Brno-město, Brno, Lesná, Blažkova, 15, 3, Blažkova 15/3, Lesná, 63800 Brno |
|