MARIE ŠKORŇOVÁ
|
Aktivní
|
|
12.12.2022 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909 |
|
MARIE ŠKORŇOVÁ
|
Aktivní
|
|
12.12.2022 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909, U Škol 909, 68501 Bučovice |
|
FRANTIŠEK DOUPOVEC
|
Aktivní
|
|
29.10.2022 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909 |
|
FRANTIŠEK DOUPOVEC
|
Aktivní
|
|
29.10.2022 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909, U Škol 909, 68501 Bučovice |
|
MAREK SLANINA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909 |
|
MAREK SLANINA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909, U Škol 909, 68501 Bučovice |
|
František Doupovec
|
Neaktivní
od 29.10.2022
|
|
11.04.2007 |
Adresa: |
68501, 522716, Bučovice, U Škol, 909 |
|
Marie Škorňová
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
|
11.04.2007 |
Adresa: |
68501, 522716, Bučovice, U Škol, 909 |
|
Marek Slanina
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
68501, 522716, Bučovice, U Škol, 909 |
|
MAREK SLANINA
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909, U Škol 909, 68501 Bučovice |
|
FRANTIŠEK DOUPOVEC
|
Neaktivní
od 29.10.2022
|
|
11.04.2007 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909, U Škol 909, 68501 Bučovice |
|
MARIE ŠKORŇOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
|
11.04.2007 |
Adresa: |
68501, 522716, Vyškov, Bučovice, Bučovice, U Škol, 909, U Škol 909, 68501 Bučovice |
|