Mgr. MARCEL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
29.09.2013 |
Adresa: |
63900, 19121831, Brno, Štýřice, Dvorského, 29, 8 |
|
Mgr. MARCEL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
jednatel |
29.09.2013 |
Adresa: |
63900, 19121831, Brno-město, Brno, Štýřice, Dvorského, 29, 8, Dvorského 29/8, Štýřice, 63900 Brno |
|
ing. Josef Pernica
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
67801, 15241157, Blansko, Sloupečník, 73 |
|
Ing. Antonín Oujezdský
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
67801, 25357859, Blansko, Východní, 2332/4 |
|
ing. Josef Pernica
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
67801, 15241157, Blansko, Blansko, Blansko, Sloupečník, 2009, 73, Sloupečník 2009/73, 67801 Blansko |
|
Ing. ANTONÍN OUJEZDSKÝ
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
67801, 25357859, Blansko, Blansko, Blansko, Východní, 2332, 4, Východní 2332/4, 67801 Blansko |
|
Leopold Kadlec
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
jednatel |
18.12.2007 |
Adresa: |
61200, 19717831, Brno, Purkyňova, 84 |
|
Leopold Kadlec
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
jednatel |
18.12.2007 |
Adresa: |
61200, 19717831, Brno-město, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2402, 84, Purkyňova 2402/84, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Leopold Kadlec
|
Neaktivní
od 18.12.2007
|
jednatel |
06.04.2007 |
Adresa: |
62100, 19508735, Brno, Kárníkova, 1535/12 |
|
Mgr. Marcel Novotný
|
Neaktivní
od 29.09.2013
|
jednatel |
06.04.2007 |
Adresa: |
64300, 19066139, Brno, Jánošíkova, 705/31 |
|
Leopold Kadlec
|
Neaktivní
od 18.12.2007
|
jednatel |
06.04.2007 |
Adresa: |
62100, 19508735, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1535, 12, Kárníkova 1535/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Mgr. Marcel Novotný
|
Neaktivní
od 29.09.2013
|
jednatel |
06.04.2007 |
Adresa: |
64300, 19066139, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 705, 31, Jánošíkova 705/31, Chrlice, 64300 Brno |
|