JAROSLAV ŽALUDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2020 |
Adresa: |
Bolešov, Bolešov 93 |
|
JAROSLAV ŽALUDEK
|
Neaktivní
od 04.05.2023
|
jednatel |
11.11.2020 |
Adresa: |
Bolešov, Bolešov 93, Bolešov 93, Bolešov, Slovensko |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 23.10.2017
|
Jednatel |
23.10.2017 |
Adresa: |
76326, 25347489, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1007 |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 23.10.2017
|
Jednatel |
23.10.2017 |
Adresa: |
76326, 25347489, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1007, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice |
|
LADISLAV BALUCHA
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
jednatel |
22.08.2017 |
Adresa: |
01841, Dubnica nad Váhom, Centrum I., 39, 96 |
|
LADISLAV BALUCHA
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
jednatel |
22.08.2017 |
Adresa: |
Dubnica nad Váhom, Centrum I., 01841, 96, Centrum I. 39/96, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
|
LADISLAV BALUCHA
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
jednatel |
30.06.2017 |
Adresa: |
01841, Dubnica nad Váhom, Centrum I., 39, 96 |
|
LADISLAV BALUCHA
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
jednatel |
30.06.2017 |
Adresa: |
Dubnica nad Váhom, Centrum I., 01841, 96, Centrum I. 39/96, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
jednatel |
14.06.2017 |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
17.06.2016 |
Adresa: |
91441, Nemšová, A. Kropáčiho 1144/14 |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
17.06.2016 |
Adresa: |
Nemšová, A. Kropáčiho 1144/14, 91441, A. Kropáčiho 1144/14, 91441 Nemšová, Slovensko |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
76326, 25347489, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1007 |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
76326, 25347489, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1007, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice |
|
Miroslav Dokupil
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
76326, 25347489, Luhačovice, Dr. Veselého, 1007 |
|
MIROSLAV DOKUPIL
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
76326, 25347489, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1007, Dr. Veselého 1007, 76326 Luhačovice |
|
Miroslav Dokupil
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
jednatel |
10.06.2008 |
Adresa: |
76326, 3896951, Luhačovice, Náměstí 28.října, 543 |
|
Miroslav Dokupil
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
jednatel |
10.06.2008 |
Adresa: |
76326, 3896951, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, nám. 28. října, 543, nám. 28. října 543, 76326 Luhačovice |
|
Miroslav Dokupil
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
jednatel |
24.04.2007 |
Adresa: |
76326, Luhačovice, Solné, 1035 |
|
Miroslav Dokupil
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
jednatel |
24.04.2007 |
Adresa: |
1035, Luhačovice, Solné, 76326, Solné 1035, 76326 Luhačovice, Česká republika |
|