Ing. PAVEL MAJZLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2022 |
Adresa: |
76326, 42435919, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Ludkovická, 1099 |
|
Ing. PAVEL MAJZLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2022 |
Adresa: |
76326, 42435919, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Ludkovická, 1099, Ludkovická 1099, 76326 Luhačovice |
|
JIŘÍ KOZUBÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2020 |
Adresa: |
76323, 3875865, Zlín, Slopné, Slopné, 18 |
|
JIŘÍ KOZUBÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2020 |
Adresa: |
76323, 3875865, Zlín, Slopné, Slopné, 18, č.p. 18, 76323 Slopné |
|
FRANTIŠEK MAJZLÍK
|
Neaktivní
od 08.12.2022
|
|
09.06.2015 |
Adresa: |
76326, 3895971, Luhačovice, Luhačovice, Solné, 445 |
|
ALOIS KOZUBÍK
|
Neaktivní
od 10.10.2020
|
|
09.06.2015 |
Adresa: |
76323, 3875865, Slopné, Slopné, 18 |
|
ALOIS KOZUBÍK
|
Neaktivní
od 10.10.2020
|
|
09.06.2015 |
Adresa: |
76323, 3875865, Zlín, Slopné, Slopné, 18, č.p. 18, 76323 Slopné |
|
František Majzlík
|
Neaktivní
od 08.12.2022
|
|
09.06.2015 |
Adresa: |
76326, 3895971, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Solné, 445, Solné 445, 76326 Luhačovice |
|
Alois Kozubík
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
|
10.05.2007 |
Adresa: |
76323, 3875865, Slopné, 18 |
|
František Majzlík
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
|
10.05.2007 |
Adresa: |
76326, 3895971, Luhačovice, Solné, 445 |
|
ALOIS KOZUBÍK
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
|
10.05.2007 |
Adresa: |
76323, 3875865, Zlín, Slopné, Slopné, 18, č.p. 18, 76323 Slopné |
|
František Majzlík
|
Neaktivní
od 09.06.2015
|
|
10.05.2007 |
Adresa: |
76326, 3895971, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Solné, 445, Solné 445, 76326 Luhačovice |
|