ZDENĚK SÝKORA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2020 |
Adresa: |
60200, 19749261, Brno-město, Brno, Ponava, Skřivanova, 344, 14 |
|
ZDENĚK SÝKORA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2020 |
Adresa: |
60200, 19749261, Brno-město, Brno, Ponava, Skřivanova, 344, 14, Skřivanova 344/14, Ponava, 60200 Brno |
|
LUCIE ŠTÝBLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
60200, 19749261, Brno, Ponava, Skřivanova, 344, 14 |
|
LUCIE ŠTÝBLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
60200, 19749261, Brno-město, Brno, Ponava, Skřivanova, 344, 14, Skřivanova 344/14, Ponava, 60200 Brno |
|
Lucie Štýblová
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
18.11.2009 |
Adresa: |
69301, 10092773, Starovice, 315 |
|
Lucie Štýblová
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
18.11.2009 |
Adresa: |
69301, 10092773, Břeclav, Starovice, Starovice, 315, č.p. 315, 69301 Starovice |
|
Lukáš Drlík
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
jednatel |
24.05.2007 |
Adresa: |
69801, 13715631, Veselí nad Moravou, Hutník, 1463 |
|
Lukáš Drlík
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
jednatel |
24.05.2007 |
Adresa: |
69801, 13715631, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1463, Hutník 1463, 69801 Veselí nad Moravou |
|