Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | STAVCAMI s.r.o. |
ICO: | 27732690 |
Registrovaná adresa: | 64200, 26774704, Brno-město, Brno, Bosonohy, Skalní, 733, 3, Skalní 733/3, Bosonohy, 64200 Brno |
Začleněno na: | 12.06.2007 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 81 dle přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 Sb.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ONDŘEJ MIČO | Aktivní | 20.12.2023 | |
|
|||
DENIS KOLKOP | Aktivní | 03.01.2022 | |
|
|||
DENIS KOLKOP | Aktivní | 03.01.2022 | |
|
|||
VIKTOR MIČO | Aktivní | 04.07.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
VIKTOR MIČO | Aktivní | jednatel | 17.04.2024 |
|
|||
ONDŘEJ MIČO | Aktivní | jednatel | 20.12.2023 |
|
|||
DENIS KOLKOP | Aktivní | jednatel | 03.01.2022 |
|
|||
DENIS KOLKOP | Aktivní | jednatel | 03.01.2022 |
|
|||
VIKTOR MIČO | Aktivní | jednatel | 09.05.2014 |
|
|||
Zbyněk Caha | Aktivní | jednatel | 14.12.2012 |
|
|||
Zbyněk Caha | Aktivní | jednatel | 14.12.2012 |
|
|||
VIKTOR MIČO | Neaktivní od 17.04.2024 | jednatel | 09.05.2014 |
|
|||
Viktor Mičo | Neaktivní od 09.05.2014 | jednatel | 04.06.2012 |
|
|||
VIKTOR MIČO | Neaktivní od 09.05.2014 | jednatel | 04.06.2012 |
|
|||
Viktor Mičo | Neaktivní od 04.06.2012 | jednatel | 12.06.2007 |
|
|||
Zbyněk Caha | Neaktivní od 14.12.2012 | jednatel | 12.06.2007 |
|
|||
Viktor Mičo | Neaktivní od 04.06.2012 | jednatel | 12.06.2007 |
|
|||
Zbyněk Caha | Neaktivní od 14.12.2012 | jednatel | 12.06.2007 |
|
Registrační číslo STAVCAMI s.r.o. je 27732690.
Registrační adresa STAVCAMI s.r.o. je 64200, 26774704, Brno-město, Brno, Bosonohy, Skalní, 733, 3, Skalní 733/3, Bosonohy, 64200 Brno.
STAVCAMI s.r.o. byla založena 12.06.2007.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ONDŘEJ MIČO, DENIS KOLKOP, DENIS KOLKOP, VIKTOR MIČO.