FRANTIŠEK VÁCLAVEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
DAVID BUČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Aktivní
|
Člen výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Aktivní
|
Člen výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
FRANTIŠEK VÁCLAVEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
DAVID BUČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
02.11.2022 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
FRANTIŠEK VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Předseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Místopředseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
DAVID BUČEK
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Člen výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Člen výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Člen výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
FRANTIŠEK VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Předseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Místopředseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
DAVID BUČEK
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
Člen výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
místopředseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
Mgr. ROMANA RAJDOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
člen |
13.10.2015 |
Adresa: |
66471, 26262495, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Ehrmannova, 753 |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
místopředseda výboru |
13.10.2015 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
Mgr. ROMANA RAJDOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
člen |
13.10.2015 |
Adresa: |
66471, 26262495, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Ehrmannova, 753, Ehrmannova 753, 66471 Veverská Bítýška |
|
Ing. MICHAL KAČUR
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen |
08.05.2015 |
Adresa: |
66444, 73571466, Brno-venkov, Ořechov, Ořechov, Bakešova, 818, 7 |
|
Ing. MICHAL KAČUR
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen |
08.05.2015 |
Adresa: |
66444, 73571466, Brno-venkov, Ořechov, Ořechov, Bakešova, 818, 7, Bakešova 818/7, 66444 Ořechov |
|
Ing. JAROSLAV UHER
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
místopředseda |
11.03.2015 |
Adresa: |
68601, 18963048, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, náměstí Republiky, 919 |
|
Ing. JAROSLAV UHER
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
místopředseda |
11.03.2015 |
Adresa: |
68601, 18963048, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, náměstí Republiky, 919, náměstí Republiky 919, 68601 Uherské Hradiště |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen |
05.06.2014 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen |
05.06.2014 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
61600, 19602863, Brno, Žabovřesky, Plevova, 2542, 3 |
|
Ing. JAROSLAV UHER
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
místopředseda |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
Ing. MICHAL KAČUR
|
Neaktivní
od 08.05.2015
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
PhDr. JIŘÍ ALTMAN
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19317875, Brno, Bystrc, Lýskova, 1037, 9 |
|
FRANTIŠEK VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
předseda |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
DAVID BUČEK
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
RADOVAN URBÁNEK
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
61600, 19602863, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Plevova, 2542, 3, Plevova 2542/3, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JAROSLAV UHER
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
místopředseda |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. MICHAL KAČUR
|
Neaktivní
od 08.05.2015
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
PhDr. Jiří Altman
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19317875, Brno-město, Brno, Bystrc, Lýskova, 1037, 9, Lýskova 1037/9, Bystrc, 63500 Brno |
|
DAVID BUČEK
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
člen |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
FRANTIŠEK VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
předseda |
28.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|