RICHARD HODUL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.03.2023 |
Adresa: |
25243, 6539785, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 661 |
|
FRANTIŠEK GREGOR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.03.2022 |
Adresa: |
12000, 21750548, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1112, 16 |
|
FRANTIŠEK GREGOR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.03.2022 |
Adresa: |
12000, 21750548, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1112, 16, Šumavská 1112/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. THAI NGOC NGUYEN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.05.2020 |
Adresa: |
15800, 26079976, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, U panské zahrady, 723, 16 |
|
Ing. THAI NGOC NGUYEN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.05.2020 |
Adresa: |
15800, 26079976, Praha, Jinonice, U panské zahrady, 723, 16, U panské zahrady 723/16, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
RICHARD HODUL
|
Neaktivní
od 23.01.2024
|
člen představenstva |
15.09.2023 |
Adresa: |
25243, 6539785, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 661, Na Michovkách III 661, 25243 Průhonice |
|
RICHARD HODUL
|
Neaktivní
od 15.09.2023
|
člen představenstva |
11.09.2023 |
|
RICHARD HODUL
|
Neaktivní
od 11.09.2023
|
člen představenstva |
01.03.2023 |
Adresa: |
25243, 6539785, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách III, 661, Na Michovkách III 661, 25243 Průhonice |
|
FRANTIŠEK GREGOR
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
člen představenstva |
14.05.2020 |
Adresa: |
12000, 21743029, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Americká, 362, 11 |
|
FRANTIŠEK GREGOR
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
člen představenstva |
14.05.2020 |
Adresa: |
12000, 21743029, Praha, Vinohrady, Americká, 362, 11, Americká 362/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
KAREL BASTL
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
člen představenstva |
10.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19290551, Brno, Černá Pole, Drobného, 298, 24 |
|
KAREL BASTL
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
člen představenstva |
10.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19290551, Brno-město, Brno, Černá Pole, Drobného, 298, 24, Drobného 298/24, Černá Pole, 60200 Brno |
|
ALENA BASTLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
25.03.2014 |
Adresa: |
68001, 15275558, Boskovice, Boskovice, Kosmonautů, 1711, 24 |
|
ALENA BASTLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
25.03.2014 |
Adresa: |
68001, 15275558, Blansko, Boskovice, Boskovice, Kosmonautů, 1711, 24, Kosmonautů 1711/24, 68001 Boskovice |
|
JANA REDLICHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19172745, Brno, Veveří, Cihlářská, 636, 15a |
|
JANA REDLICHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19172745, Brno-město, Brno, Veveří, Cihlářská, 636, 15a, Cihlářská 636/15a, Veveří, 60200 Brno |
|
Michal Šťastný
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
79601, 24845213, Prostějov, Bohumíra Šmerala, 17 |
|
Hana Bastlová
|
Neaktivní
od 25.03.2014
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
79401, 14069911, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Jesenická, 16 |
|
Karel Bastl
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
předseda představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno, Traubova, 3a |
|
Michal Šťastný
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
79601, 24845213, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Bohumíra Šmerala, 3772, 17, Bohumíra Šmerala 3772/17, 79601 Prostějov |
|
Hana Bastlová
|
Neaktivní
od 25.03.2014
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
79401, 14069911, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Jesenická, 1909, 16, Jesenická 1909/16, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Karel Bastl
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
předseda představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno-město, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a, Traubova 1915/3a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Hana Bastlová
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
předseda představenstva |
02.04.2009 |
Adresa: |
79401, 14069911, Krnov, Jesenická, 16 |
|
Hana Bastlová
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
předseda představenstva |
02.04.2009 |
Adresa: |
79401, 14069911, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Jesenická, 1909, 16, Jesenická 1909/16, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Petr Holík
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
člen představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
79306, 15453545, Zlaté Hory, Alšova, 450 |
|
Lucie Horková
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
člen představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19165595, Brno, Grohova, 46 |
|
PETR HOLÍK
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
člen představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
79376, 15453545, Jeseník, Zlaté Hory, Zlaté Hory, Alšova, 450, Alšova 450, 79376 Zlaté Hory |
|
Lucie Horková
|
Neaktivní
od 15.10.2010
|
člen představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19165595, Brno-město, Brno, Veveří, Grohova, 138, 46, Grohova 138/46, Veveří, 60200 Brno |
|
Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
člen představenstva |
11.06.2007 |
Adresa: |
63800, 19262213, Brno, Nejedlého, 373/1 |
|
Mgr Petr Dohnal
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
člen představenstva |
11.06.2007 |
Adresa: |
70800, 3288013, Ostrava, Čs.exilu, 479/9 |
|
Ing. Ivan Melichar
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
předseda představenstva |
11.06.2007 |
Adresa: |
61200, 19747543, Brno, Domažlická, 10 |
|
Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
člen představenstva |
11.06.2007 |
Adresa: |
63800, 19262213, Brno-město, Brno, Lesná, Nejedlého, 373, 1, Nejedlého 373/1, Lesná, 63800 Brno |
|
Mgr Petr Dohnal
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
člen představenstva |
11.06.2007 |
Adresa: |
70800, 3288013, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 479, 9, Čs. exilu 479/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Ivan Melichar
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
předseda představenstva |
11.06.2007 |
Adresa: |
61200, 19747543, Brno-město, Brno, Ponava, Domažlická, 147, 10, Domažlická 147/10, Ponava, 61200 Brno |
|