MIROSLAV DUCHOŇ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.08.2022 |
Adresa: |
64300, 81589387, Brno-město, Brno, Chrlice, Pod Mezí, 928, 6 |
|
MIROSLAV DUCHOŇ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.08.2022 |
Adresa: |
64300, 81589387, Brno-město, Brno, Chrlice, Pod Mezí, 928, 6, Pod Mezí 928/6, Chrlice, 64300 Brno |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.05.2020 |
Adresa: |
62100, 19509375, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1596, 10 |
|
Ing. ROSTISLAV FOJTŮ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.05.2020 |
Adresa: |
66452, 13249754, Brno-venkov, Sokolnice, Sokolnice, Komenského, 249 |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.05.2020 |
Adresa: |
62100, 19509375, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1596, 10, Vitáskova 1596/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. ROSTISLAV FOJTŮ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.05.2020 |
Adresa: |
66452, 13249754, Brno-venkov, Sokolnice, Sokolnice, Komenského, 249, Komenského 249, 66452 Sokolnice |
|
JAN LEDVINKA
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
člen představenstva |
11.05.2020 |
Adresa: |
12000, 21739544, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Rumunská, 20, 31 |
|
JAN LEDVINKA
|
Neaktivní
od 11.08.2022
|
člen představenstva |
11.05.2020 |
Adresa: |
12000, 21739544, Praha, Vinohrady, Rumunská, 20, 31, Rumunská 20/31, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. JIŘÍ KONIOR
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
předseda představenstva |
06.09.2015 |
Adresa: |
62100, 19508549, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1516, 21 |
|
LEO KUČERA
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
člen představenstva |
06.09.2015 |
Adresa: |
62100, 19493037, Brno, Řečkovice, Palackého náměstí, 87, 6 |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
člen představenstva |
06.09.2015 |
Adresa: |
62100, 19509375, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1596, 10 |
|
JUDr. JIŘÍ KONIOR
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
předseda představenstva |
06.09.2015 |
Adresa: |
62100, 19508549, Brno-město, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1516, 21, Nové náměstí 1516/21, Řečkovice, 62100 Brno |
|
LEO KUČERA
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
člen představenstva |
06.09.2015 |
Adresa: |
62100, 19493037, Brno-město, Brno, Řečkovice, Palackého náměstí, 87, 6, Palackého náměstí 87/6, Řečkovice, 62100 Brno |
|
TOMÁŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
člen představenstva |
06.09.2015 |
Adresa: |
62100, 19509375, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vitáskova, 1596, 10, Vitáskova 1596/10, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JUDr. Zdeněk Mach
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
člen představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
62100, 19069847, Brno, Ivanovice, Podbabská, 273/6 |
|
JUDr. Jiří Konior
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
předseda představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
62100, 19508549, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1516/21 |
|
Leo Kučera
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
člen představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
62100, 19493037, Brno, Řečkovice, Palackého náměstí, 87/6 |
|
JUDr. ZDENĚK MACH
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
člen představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
62100, 19069847, Brno-město, Brno, Ivanovice, Podbabská, 273, 6, Podbabská 273/6, Ivanovice, 62100 Brno |
|
LEO KUČERA
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
člen představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
62100, 19493037, Brno-město, Brno, Řečkovice, Palackého náměstí, 87, 6, Palackého náměstí 87/6, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JUDr. JIŘÍ KONIOR
|
Neaktivní
od 06.09.2015
|
předseda představenstva |
18.06.2007 |
Adresa: |
62100, 19508549, Brno-město, Brno, Řečkovice, Nové náměstí, 1516, 21, Nové náměstí 1516/21, Řečkovice, 62100 Brno |
|