JARMILA LAŠANOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.08.2021 |
Adresa: |
67801, 15241599, Blansko, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2054, 14 |
|
JARMILA LAŠANOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.08.2021 |
Adresa: |
67801, 15241599, Blansko, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2054, 14, Pod Javory 2054/14, 67801 Blansko |
|
RADEK ŠINKORA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.07.2016 |
Adresa: |
67801, 27929205, Blansko, Blansko, Blansko, Jasanová, 2423, 22b |
|
RADEK ŠINKORA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.07.2016 |
Adresa: |
67801, 27929205, Blansko, Blansko, Blansko, Jasanová, 2423, 22b, Jasanová 2423/22b, 67801 Blansko |
|
Ing. JINDŘICH KRÁL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
67801, 15236307, Blansko, Blansko, Blansko, Mahenova, 1552, 9a |
|
Ing. JINDŘICH KRÁL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
67801, 15236307, Blansko, Blansko, Blansko, Mahenova, 1552, 9a, Mahenova 1552/9a, 67801 Blansko |
|
Ing. Jindřich Král
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda představenstva |
14.08.2007 |
Adresa: |
67801, 15228339, Blansko, Kollárova, 756/5 |
|
Radek Šinkora
|
Neaktivní
od 03.07.2016
|
místopředseda představenstva |
14.08.2007 |
Adresa: |
67801, Blansko, Družstrevní, 1546/2B |
|
Jarmila Lašanová
|
Neaktivní
od 15.08.2021
|
člen představenstva |
14.08.2007 |
Adresa: |
67801, 15241599, Blansko, Pod Javory, 14 |
|
Ing. Jindřich Král
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda představenstva |
14.08.2007 |
Adresa: |
67801, 15228339, Blansko, Blansko, Blansko, Kollárova, 756, 5, Kollárova 756/5, 67801 Blansko |
|
Radek Šinkora
|
Neaktivní
od 03.07.2016
|
místopředseda představenstva |
14.08.2007 |
Adresa: |
67801, 15236218, Blansko, Blansko, Blansko, Družstevní, 1546, 2b, Družstevní 1546/2b, 67801 Blansko |
|
JARMILA LAŠANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2021
|
člen představenstva |
14.08.2007 |
Adresa: |
67801, 15241599, Blansko, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2054, 14, Pod Javory 2054/14, 67801 Blansko |
|