Mgr. ANTONÍN POLÁK
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
07.01.2022 |
Adresa: |
75002, 11229144, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Trávník, 1629, 2 |
|
Mgr. ANTONÍN POLÁK
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
07.01.2022 |
Adresa: |
75002, 11229144, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Trávník, 1629, 2, Trávník 1629/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Mgr. ANTONÍN POLÁK
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
73801, 20445482, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Novodvorská, 3062 |
|
Mgr. ANTONÍN POLÁK
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
73801, 20445482, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Novodvorská, 3062, Novodvorská 3062, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. FRANTIŠEK VYBÍRALÍK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
76701, 10351388, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kollárova, 628, 12 |
|
Ing. FRANTIŠEK VYBÍRALÍK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
76701, 10351388, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kollárova, 628, 12, Kollárova 628/12, 76701 Kroměříž |
|
Ing. František Vybíralík
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
76701, 10351388, Kroměříž, Kollárova, 628/12 |
|
Ing. FRANTIŠEK VYBÍRALÍK
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
76701, 10351388, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kollárova, 628, 12, Kollárova 628/12, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Tomáš Kučera
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
01.10.2007 |
Adresa: |
66501, 24074799, Rosice, Zhořova, 1214 |
|
Ing. TOMÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
01.10.2007 |
Adresa: |
66501, 24074799, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1214, Zhořova 1214, 66501 Rosice |
|
Tereza Drahovzalová
|
Neaktivní
od 01.10.2007
|
jednatel |
18.06.2007 |
Adresa: |
67904, 7923741, Adamov, Družstevní, 429/9 |
|
Tereza Drahovzalová
|
Neaktivní
od 01.10.2007
|
jednatel |
18.06.2007 |
Adresa: |
67904, 7923741, Blansko, Adamov, Adamov, Družstevní, 429, 9, Družstevní 429/9, 67904 Adamov |
|