TOMÁŠ JAGOŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.03.2024 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ŠÁRKA DOSTÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.03.2024 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. JAROMÍR BAČOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.12.2022 |
Adresa: |
61200, 19722567, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2827, 19g |
|
Ing. JAROMÍR BAČOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.12.2022 |
Adresa: |
61200, 19722567, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2827, 19g, Chodská 2827/19g, Královo Pole, 61200 Brno |
|
TOMÁŠ JAGOŠ
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
Předseda výboru |
05.12.2018 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1 |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2022
|
člen výboru |
05.12.2018 |
Adresa: |
63500, 19314973, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 761, 7 |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 17.12.2022
|
člen výboru |
05.12.2018 |
Adresa: |
63500, 19314973, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 761, 7, Filipova 761/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
TOMÁŠ JAGOŠ
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
Předseda výboru |
05.12.2018 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Předseda výboru |
22.08.2018 |
Adresa: |
63500, 19314973, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 761, 7 |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Předseda výboru |
22.08.2018 |
Adresa: |
63500, 19314973, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 761, 7, Filipova 761/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
ŠÁRKA DOSTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
člen výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1 |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
Předseda výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1 |
|
TOMÁŠ JAGOŠ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
člen výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1 |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
Předseda výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
TOMÁŠ JAGOŠ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
člen výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ŠÁRKA DOSTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2023
|
člen výboru |
13.07.2016 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
předseda výboru |
05.08.2013 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1 |
|
ALENA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
místopředseda výboru |
05.08.2013 |
Adresa: |
63800, 19258305, Brno, Lesná, Blažkova, 18, 6 |
|
PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
předseda výboru |
05.08.2013 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
ALENA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
místopředseda výboru |
05.08.2013 |
Adresa: |
63800, 19258305, Brno-město, Brno, Lesná, Blažkova, 18, 6, Blažkova 18/6, Lesná, 63800 Brno |
|
Miluše Kolářová
|
Neaktivní
od 05.08.2013
|
předseda |
30.11.2011 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno, Borodinova, 294, 1 |
|
Miluše Kolářová
|
Neaktivní
od 05.08.2013
|
předseda |
30.11.2011 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Jindřich Pezlar
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
předseda |
24.12.2010 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno, Borodinova, 294, 1 |
|
Josef Šálek
|
Neaktivní
od 05.08.2013
|
místopředseda |
24.12.2010 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno, Borodinova, 294, 1 |
|
Zdena Májková
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
místopředsedkyně |
24.12.2010 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno, Borodinova, 294, 1 |
|
Jindřich Pezlar
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
předseda |
24.12.2010 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Josef Šálek
|
Neaktivní
od 05.08.2013
|
místopředseda |
24.12.2010 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Zdena Májková
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
místopředsedkyně |
24.12.2010 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Josef Zouhar
|
Neaktivní
od 24.12.2010
|
předseda výboru |
29.06.2007 |
Adresa: |
62300, 19382171, Brno, Borodinova, 292/7 |
|
Ing. Josef Molnár
|
Neaktivní
od 24.12.2010
|
místopředseda výboru |
29.06.2007 |
Adresa: |
50002, 23918969, Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše, 575/90 |
|
Ing. David Řezáč
|
Neaktivní
od 24.12.2010
|
člen výboru |
29.06.2007 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno, Borodinova, 294/1 |
|
Josef Zouhar
|
Neaktivní
od 24.12.2010
|
předseda výboru |
29.06.2007 |
Adresa: |
62300, 19382171, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 292, 7, Borodinova 292/7, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Josef Molnár
|
Neaktivní
od 24.12.2010
|
místopředseda výboru |
29.06.2007 |
Adresa: |
50012, 23918969, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, třída Edvarda Beneše, 575, 90, třída Edvarda Beneše 575/90, Třebeš, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. David Řezáč
|
Neaktivní
od 24.12.2010
|
člen výboru |
29.06.2007 |
Adresa: |
62300, 19382197, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 294, 1, Borodinova 294/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|