Informace o společnosti
Datum aktualizace:
15.06.2024
Název: | Formal Develop a.s. |
ICO: | 27737438 |
Registrovaná adresa: | 62400, 19675186, Brno-město, Brno, Komín, Dělnická, 397, 39, Dělnická 397/39, Komín, 62400 Brno |
Začleněno na: | 02.07.2007 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činností:- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti- Zprostředkování obchodu a služeb- Velkoobchod a maloobchod- Ubytovací služby- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků- Projektování pozemkových úprav- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
AI D Develop s.r.o. 29200725 | Aktivní | 13.06.2024 | |
|
|||
MAREK ROSSI | Aktivní | člen dozorčí rady | 06.08.2022 |
|
|||
MARTINA ŠEVČÍKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 11.06.2021 |
|
|||
KLÁRA MAYEROVÁ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 11.06.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ivor Ševčík | Neaktivní od 22.07.2010 | jednatel | 14.12.2009 |
|
|||
IVOR ŠEVČÍK | Neaktivní od 22.07.2010 | jednatel | 14.12.2009 |
|
|||
Ing. Aleš Mokrý | Neaktivní od 14.12.2009 | jednatel | 27.03.2009 |
|
|||
Ing. ALEŠ MOKRÝ | Neaktivní od 14.12.2009 | jednatel | 27.03.2009 |
|
|||
Ing. Aleš Mokrý | Neaktivní od 27.03.2009 | jednatel | 02.07.2007 |
|
|||
Ing. Aleš Mokrý | Neaktivní od 27.03.2009 | jednatel | 02.07.2007 |
|
Registrační číslo Formal Develop a.s. je 27737438.
Registrační adresa Formal Develop a.s. je 62400, 19675186, Brno-město, Brno, Komín, Dělnická, 397, 39, Dělnická 397/39, Komín, 62400 Brno.
Formal Develop a.s. byla založena 02.07.2007.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je AI D Develop s.r.o., MAREK ROSSI, MARTINA ŠEVČÍKOVÁ, KLÁRA MAYEROVÁ.