IVETA MENŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2024 |
Adresa: |
69108, 9911804, Břeclav, Bořetice, Bořetice, 350, č.p. 350, 69108 Bořetice |
|
IVETA MENŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2021 |
Adresa: |
60200, 19187122, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Körnerova, 461, 11 |
|
Ing. ZDENĚK HICL
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
69106, 26107040, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Ořechová, 331, 7 |
|
Ing. ZDENĚK HICL
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
69106, 26107040, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Ořechová, 331, 7, Ořechová 331/7, 69106 Velké Pavlovice |
|
IVETA MENŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2024
|
jednatel |
15.09.2021 |
Adresa: |
60200, 19187122, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Körnerova, 461, 11, Körnerova 461/11, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
IVETA HICLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19187122, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Körnerova, 461, 11 |
|
IVETA HICLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19187122, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Körnerova, 461, 11, Körnerova 461/11, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Ing. ZDENĚK HICL
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
jednatel |
07.06.2014 |
Adresa: |
69106, 26107040, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Ořechová, 331, 7 |
|
Ing. ZDENĚK HICL
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
jednatel |
07.06.2014 |
Adresa: |
69106, 26107040, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Ořechová, 331, 7, Ořechová 331/7, 69106 Velké Pavlovice |
|
Ing. ZDENĚK HICL
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
jednatel |
11.01.2014 |
Adresa: |
69106, 10172572, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 1021, 29 |
|
ing. Zdeněk Hicl
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
jednatel |
11.01.2014 |
Adresa: |
69106, 10172572, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 1021, 29, Boženy Němcové 1021/29, 69106 Velké Pavlovice |
|
Ing. Zdeněk Hicl
|
Neaktivní
od 11.01.2014
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
69106, 10172572, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 29 |
|
Iveta Hiclová
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
69106, 10172572, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 29 |
|
ing. Zdeněk Hicl
|
Neaktivní
od 11.01.2014
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
69106, 10172572, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 1021, 29, Boženy Němcové 1021/29, 69106 Velké Pavlovice |
|
Iveta Hiclová
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
69106, 10172572, Břeclav, Velké Pavlovice, Velké Pavlovice, Boženy Němcové, 1021, 29, Boženy Němcové 1021/29, 69106 Velké Pavlovice |
|