docent ThDr. DAVID TONZAR
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2019 |
Adresa: |
37011, 23353201, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Krčínova, 1105, 20 |
|
Ing. MARTIN MAŠITA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2019 |
Adresa: |
19800, 22426990, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Rochovská, 765, 20 |
|
EVA MLEZIVOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2019 |
Adresa: |
14300, 21939543, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Petržílova, 3300, 9 |
|
docent ThDr. DAVID TONZAR
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2019 |
Adresa: |
37011, 23353201, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Krčínova, 1105, 20, Krčínova 1105/20, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Ing. MARTIN MAŠITA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2019 |
Adresa: |
19800, 22426990, Praha, Hloubětín, Rochovská, 765, 20, Rochovská 765/20, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
EVA MLEZIVOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2019 |
Adresa: |
14300, 21939543, Praha, Modřany, Petržílova, 3300, 9, Petržílova 3300/9, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. VERONIKA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2019
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
58856, 12244961, Jihlava, Bohuslavice, Bohuslavice, 51 |
|
Mgr. VERONIKA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2019
|
jednatel |
25.08.2018 |
Adresa: |
58856, 12244961, Jihlava, Bohuslavice, Bohuslavice, 51, č.p. 51, 58856 Bohuslavice |
|
Mgr. VERONIKA KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
19.12.2015 |
Adresa: |
58856, 12244961, Bohuslavice, Bohuslavice, 51 |
|
Mgr. Veronika Kovářová
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
jednatel |
19.12.2015 |
Adresa: |
58856, 12244961, Jihlava, Bohuslavice, Bohuslavice, 51, č.p. 51, 58856 Bohuslavice |
|
Veronika Kovářová
|
Neaktivní
od 19.12.2015
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
58856, 12244961, Bohuslavice, Bohuslavice, 51 |
|
Veronika Kovářová
|
Neaktivní
od 19.12.2015
|
jednatel |
31.12.2013 |
Adresa: |
58856, 12244961, Jihlava, Bohuslavice, Bohuslavice, 51, č.p. 51, 58856 Bohuslavice |
|
Veronika Kovářová
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
29.06.2007 |
Adresa: |
58856, Telč, Bohuslavice, 51 |
|
Veronika Kovářová
|
Neaktivní
od 31.12.2013
|
jednatel |
29.06.2007 |
Adresa: |
58856, 12244961, Jihlava, Bohuslavice, Bohuslavice, 51, č.p. 51, 58856 Bohuslavice |
|