Ing. JIŘÍ KUDĚLKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
01.05.2023 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31, Padělky 426/31, 66449 Ostopovice |
|
Ing. ELIŠKA KUDĚLKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
01.05.2023 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31, Padělky 426/31, 66449 Ostopovice |
|
JANA KUDĚLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.05.2023 |
Adresa: |
61600, 19591829, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bráfova, 1546, 61, Bráfova 1546/61, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JIŘÍ KUDĚLKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
19.10.2016 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31 |
|
Ing. ELIŠKA KUDĚLKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
19.10.2016 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31 |
|
JANA KUDĚLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.06.2016 |
Adresa: |
61600, 19591829, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bráfova, 1546, 61 |
|
Ing. JIŘÍ KUDĚLKA
|
Neaktivní
od 01.05.2023
|
předseda představenstva |
19.10.2016 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31, Padělky 426/31, 66449 Ostopovice |
|
Ing. ELIŠKA KUDĚLKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2023
|
místopředseda představenstva |
19.10.2016 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31, Padělky 426/31, 66449 Ostopovice |
|
JANA KUDĚLKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2023
|
člen představenstva |
04.06.2016 |
Adresa: |
61600, 19591829, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bráfova, 1546, 61, Bráfova 1546/61, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Jiří Kudělka
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
předseda představenstva |
28.08.2009 |
Adresa: |
66449, 27882144, Ostopovice, Padělky, 426/31 |
|
Ing. Eliška Kudělková
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
místopředseda představenstva |
28.08.2009 |
Adresa: |
66449, 27882144, Ostopovice, Padělky, 426/31 |
|
Ing. JIŘÍ KUDĚLKA
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
předseda představenstva |
28.08.2009 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31, Padělky 426/31, 66449 Ostopovice |
|
Ing. ELIŠKA KUDĚLKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
místopředseda představenstva |
28.08.2009 |
Adresa: |
66449, 27882144, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Padělky, 426, 31, Padělky 426/31, 66449 Ostopovice |
|
Ing. Jiří Kudělka
|
Neaktivní
od 28.08.2009
|
předseda představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
63900, 19130236, Brno, Renneská třída, 769/19 |
|
Ing. Eliška Kudělková
|
Neaktivní
od 28.08.2009
|
místopředseda představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
63900, 19130236, Brno, Renneská třída, 769/19 |
|
Jana Kudělková
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
člen představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
60200, 19171528, Brno, Antonínská, 549/2 |
|
Ing. Jiří Kudělka
|
Neaktivní
od 28.08.2009
|
předseda představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
63900, 19130236, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 395, 19, Renneská třída 395/19, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Eliška Kudělková
|
Neaktivní
od 28.08.2009
|
místopředseda představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
63900, 19130236, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 395, 19, Renneská třída 395/19, Štýřice, 63900 Brno |
|
JANA KUDĚLKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
člen představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
60200, 19171528, Brno-město, Brno, Veveří, Antonínská, 549, 2, Antonínská 549/2, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Karel Horák
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen představenstva |
30.07.2007 |
Adresa: |
61300, 19293488, Brno, Slepá, 28 |
|
Ing. Karel Horák
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen představenstva |
30.07.2007 |
Adresa: |
61300, 19293488, Brno-město, Brno, Černá Pole, Slepá, 558, 28, Slepá 558/28, Černá Pole, 61300 Brno |
|