Ing. MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
místopředseda představenstva |
24.10.2018 |
Adresa: |
66491, 26351951, Brno-venkov, Kratochvilka, Kratochvilka, 157 |
|
Ing. MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
místopředseda představenstva |
24.10.2018 |
Adresa: |
66491, 26351951, Brno-venkov, Kratochvilka, Kratochvilka, 157, č.p. 157, 66491 Kratochvilka |
|
Ing. MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2018
|
místopředseda představenstva |
09.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno, Veveří, Kotlářská, 664, 24 |
|
EVA VRÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
místopředseda představenstva |
09.07.2015 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2042, 13 |
|
Ing. MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2018
|
místopředseda představenstva |
09.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 664, 24, Kotlářská 664/24, Veveří, 60200 Brno |
|
EVA VRÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
místopředseda představenstva |
09.07.2015 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2042, 13, Zborovská 2042/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JANA SLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
předseda představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2043, 15 |
|
JANA SLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
předseda představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2043, 15, Zborovská 2043/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ivana Kolářová
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
předseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno, Zborovská, 2043, 15 |
|
Ing. Miloš Dvořák
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
místopředseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno, Kotlářská, 664, 24 |
|
Eva Vránová
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
místopředseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno, Zborovská, 2042, 13 |
|
Ivana Kolářová
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
předseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2043, 15, Zborovská 2043/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
místopředseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 664, 24, Kotlářská 664/24, Veveří, 60200 Brno |
|
EVA VRÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
místopředseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2042, 13, Zborovská 2042/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Miloš Dvořák
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
předseda |
18.11.2009 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno, Kotlářská, 664/24 |
|
Bedřich Novodvorský
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
místopředseda |
18.11.2009 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno, Zborovská, 2043/15 |
|
Eva Vránová
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
místopředseda |
18.11.2009 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno, Zborovská, 2042/13 |
|
Ing. MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
předseda |
18.11.2009 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 664, 24, Kotlářská 664/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Bedřich Novodvorský
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
místopředseda |
18.11.2009 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2043, 15, Zborovská 2043/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
EVA VRÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
místopředseda |
18.11.2009 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2042, 13, Zborovská 2042/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Tomáš Lengyel
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
předseda představenstva |
30.01.2009 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno, Zborovská, 2042/13 |
|
Ivana Kolářová
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
místopředseda představenstva |
30.01.2009 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno, Zborovská, 2043/15 |
|
Ing. Miloš Dvořák
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
místopředseda představenstva |
30.01.2009 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno, Kotlářská, 24 |
|
Ing. Tomáš Lengyel
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
předseda představenstva |
30.01.2009 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2042, 13, Zborovská 2042/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ivana Kolářová
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
místopředseda představenstva |
30.01.2009 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2043, 15, Zborovská 2043/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. MILOŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
místopředseda představenstva |
30.01.2009 |
Adresa: |
60200, 19173130, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 664, 24, Kotlářská 664/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Miroslava Novodvorská
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
místopředseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno, Zborovská, 2043/15 |
|
Milena Szotkowská
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
předseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno, Zborovská, 2042/13 |
|
Tomáš Lengyel
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
místopředseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno, Zborovská, 2042/13 |
|
Miroslava Novodvorská
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
místopředseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
61600, 19597738, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2043, 15, Zborovská 2043/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Milena Szotkowská
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
předseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2042, 13, Zborovská 2042/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Tomáš Lengyel
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
místopředseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
61600, 19597720, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2042, 13, Zborovská 2042/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|