ŠTEFAN PATKA
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
Předseda představenstva |
29.06.2017 |
Adresa: |
69501, 23208686, Hodonín, Hodonín, Hodonín, nám. Osvobození, 3355, 4 |
|
ŠTEFAN PATKA
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
Předseda představenstva |
29.06.2017 |
Adresa: |
69501, 23208686, Hodonín, Hodonín, Hodonín, nám. Osvobození, 3355, 4, nám. Osvobození 3355/4, 69501 Hodonín |
|
Mgr. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
předseda představenstva |
14.09.2016 |
Adresa: |
69621, 26081156, Hodonín, Josefov, Josefov, U školy, 129 |
|
Mgr. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
předseda představenstva |
14.09.2016 |
Adresa: |
69621, 26081156, Hodonín, Josefov, Josefov, U školy, 129, U školy 129, 69621 Josefov |
|
Mgr. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda představenstva |
11.12.2015 |
Adresa: |
69621, 26081156, Josefov, Josefov, U školy, 129 |
|
Mgr. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda představenstva |
11.12.2015 |
Adresa: |
69621, 26081156, Hodonín, Josefov, Josefov, U školy, 129, U školy 129, 69621 Josefov |
|
Ing. HANA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
člen představenstva |
24.11.2013 |
Adresa: |
61600, 19598173, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2080, 32 |
|
Ing. HANA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
člen představenstva |
24.11.2013 |
Adresa: |
61600, 19598173, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2080, 32, Zborovská 2080/32, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JAROSLAV DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
člen představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
61600, 19598173, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2080, 32 |
|
Ing. JAROSLAV DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
člen představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
61600, 19598173, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 2080, 32, Zborovská 2080/32, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Jaroslav Doležal
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
člen představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
62800, Brno, Vinohrady, Velkopavlovická, 7 |
|
Ing. Petr Cech
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
předseda představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
62100, 19075715, Brno, Jehnice, Ořešínská, 5 |
|
Ing. Jaroslav Doležal
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
člen představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
7, Brno, Vinohrady, Velkopavlovická, 62800, Velkopavlovická 7, 62800 Brno - Vinohrady, Česká republika |
|
Ing. Petr Cech
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
předseda představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
62100, 19075715, Brno-město, Brno, Jehnice, Ořešínská, 213, 5, Ořešínská 213/5, Jehnice, 62100 Brno |
|
Jiří Skulínek
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
66451, 24080365, Šlapanice, Čechova, 299/7 |
|
Ing. Jiří Melichárek
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
předseda představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
63700, 25085131, Brno, Jundrov, Sosnová, 809/11a |
|
Roman Skulínek
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
66451, 24080365, Šlapanice, Čechova, 299/7 |
|
Ing. Hana Doležalová
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
62800, 19572352, Brno, Velkopavlovická, 7 |
|
Jiří Skulínek
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
66451, 24080365, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Čechova, 299, 7, Čechova 299/7, 66451 Šlapanice |
|
Ing. JIŘÍ MELICHÁREK
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
předseda představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
63700, 25085131, Brno-město, Brno, Jundrov, Sosnová, 809, 11a, Sosnová 809/11a, Jundrov, 63700 Brno |
|
Roman Skulínek
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
66451, 24080365, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Čechova, 299, 7, Čechova 299/7, 66451 Šlapanice |
|
Ing. Hana Doležalová
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
člen představenstva |
10.06.2009 |
Adresa: |
62800, 19572352, Brno-město, Brno, Židenice, Velkopavlovická, 4072, 7, Velkopavlovická 4072/7, Židenice, 62800 Brno |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
předseda představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno, Lesná, Fillova, 105/8 |
|
Jaroslav Kroutil
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
62500, 19561423, Brno, Starý Lískovec, Oderská, 256/12 |
|
Jana Bůžková
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
62100, 25640666, Brno, Ivanovice, Zelinky, 376/6 |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
předseda představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8, Fillova 105/8, Lesná, 63800 Brno |
|
JAROSLAV KROUTIL
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
62500, 19561423, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Oderská, 256, 12, Oderská 256/12, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Jana Bůžková
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen představenstva |
17.08.2007 |
Adresa: |
62100, 25640666, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zelinky, 376, 6, Zelinky 376/6, Ivanovice, 62100 Brno |
|