JOSEF ŘIHÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
69606, 13592611, Hodonín, Vacenovice, Vacenovice, Rúdnická, 203 |
|
JOSEF ŘIHÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
69606, 13592611, Hodonín, Vacenovice, Vacenovice, Rúdnická, 203, Rúdnická 203, 69606 Vacenovice |
|
Ing. MILAN CHROMÝ
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 27206742, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Štěpnice, 4205, 2 |
|
Ing. MILAN CHROMÝ
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
69501, 27206742, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Štěpnice, 4205, 2, Štěpnice 4205/2, 69501 Hodonín |
|
Ing. MILAN CHROMÝ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
11.05.2014 |
Adresa: |
69501, 23189479, Hodonín, Hodonín, Sušilova, 1172, 24 |
|
ing. Milan Chromý
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
11.05.2014 |
Adresa: |
69501, 23189479, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sušilova, 1172, 24, Sušilova 1172/24, 69501 Hodonín |
|
Ing. Milan Chromý
|
Neaktivní
od 11.05.2014
|
jednatel |
09.04.2009 |
Adresa: |
69501, 23189479, Hodonín, Sušilova, 24 |
|
ing. Milan Chromý
|
Neaktivní
od 11.05.2014
|
jednatel |
09.04.2009 |
Adresa: |
69501, 23189479, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sušilova, 1172, 24, Sušilova 1172/24, 69501 Hodonín |
|
Mgr. David Skutecký
|
Neaktivní
od 09.04.2009
|
jednatel |
30.08.2007 |
Adresa: |
69602, 25996177, Ratíškovice, U Hájenky, 1334 |
|
Mgr. David Skutecký
|
Neaktivní
od 09.04.2009
|
jednatel |
30.08.2007 |
Adresa: |
69602, 25996177, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, U Hájenky, 1334, U Hájenky 1334, 69602 Ratíškovice |
|