JOSEF KUŘITKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
MILUŠE ZIMMERMANNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
ZBYNĚK DŘEVOJAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
JOSEF KUŘITKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
MILUŠE ZIMMERMANNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
ZBYNĚK DŘEVOJAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2022 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
JOSEF KUŘITKA
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
předseda výboru společenství |
02.08.2017 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
MILUŠE ZIMMERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
MARTA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
JOSEF KUŘITKA
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
předseda výboru společenství |
02.08.2017 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
MILUŠE ZIMMERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
MARTA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
JOSEF KUŘITKA
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
Předseda výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
MARTA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
Člen výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
JOSEF KUŘITKA
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
Předseda výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
MARTA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
Člen výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
MILUŠE ZIMMERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
Člen výboru |
11.05.2016 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
MILUŠE ZIMMERMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
Člen výboru |
11.05.2016 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
Miluše Kapinusová
|
Neaktivní
od 11.05.2016
|
Člen výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
66902, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
Josef Kuřitka
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
Předseda výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
66902, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
Marta Kuchařová
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
Člen výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
Miluše Kapinusová
|
Neaktivní
od 11.05.2016
|
Člen výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
MARTA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
Člen výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
JOSEF KUŘITKA
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
Předseda výboru |
25.08.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
Marie Svobodová
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
předseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
Miluše Kapinusová
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
Marta Kuchařová
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Pražská, 1528, 12 |
|
Marie Svobodová
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
předseda výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
Miluše Kapinusová
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|
MARTA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2012
|
člen výboru |
10.05.2012 |
Adresa: |
66902, 10995854, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1528, 12, Pražská 1528/12, 66902 Znojmo |
|