JIŘÍ ŠKRDLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.11.2019 |
Adresa: |
66902, 10982311, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Horní náměstí, 137, 4 |
|
JIŘÍ ŠKRDLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.11.2019 |
Adresa: |
66902, 10982311, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Horní náměstí, 137, 4, Horní náměstí 137/4, 66902 Znojmo |
|
JIŘÍ ŠKRDLA
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
Jednatel |
03.05.2017 |
Adresa: |
63600, 19658265, Brno-město, Brno, Židenice, Krásného, 3824, 16 |
|
JIŘÍ ŠKRDLA
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
Jednatel |
03.05.2017 |
Adresa: |
63600, 19658265, Brno-město, Brno, Židenice, Krásného, 3824, 16, Krásného 3824/16, Židenice, 63600 Brno |
|
Ing. IVO DURNÍK
|
Neaktivní
od 03.05.2017
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
61200, 42391199, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 3088, 71 |
|
Ing. IVO DURNÍK
|
Neaktivní
od 03.05.2017
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
61200, 42391199, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 3088, 71, Palackého třída 3088/71, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. IVO DURNÍK
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
67801, 15243613, Blansko, Blansko, Okružní, 2269, 19 |
|
Ing. Ivo Durník
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
67801, 15243613, Blansko, Blansko, Blansko, Okružní, 2269, 19, Okružní 2269/19, 67801 Blansko |
|
Ing. Ivo Durník
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
67801, 15243613, Blansko, Okružní, 19 |
|
Ing. Ivo Durník
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
67801, 15243613, Blansko, Blansko, Blansko, Okružní, 2269, 19, Okružní 2269/19, 67801 Blansko |
|