ONDŘEJ PALÁT
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
14100, 21993599, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Huťská, 1788, 16 |
|
ONDŘEJ PALÁT
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
14100, 21993599, Praha, Záběhlice, Huťská, 1788, 16, Huťská 1788/16, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
MILAN JULINA
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Předseda představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
76316, 27799344, Zlín, Fryšták, Vítová, 113 |
|
JAN HEVR
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Člen představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
76001, 4229126, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 2406 |
|
ONDŘEJ PALÁT
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
75701, 24282677, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Nerudova, 959 |
|
ONDŘEJ PALÁT
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
75701, 24282677, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Nerudova, 959, Nerudova 959, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MILAN JULINA
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Předseda představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
76316, 27799344, Zlín, Fryšták, Vítová, 113, Vítová 113, 76316 Fryšták |
|
JAN HEVR
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Člen představenstva |
18.01.2018 |
Adresa: |
76001, 4229126, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 2406, Fügnerovo nábřeží 2406, 76001 Zlín |
|
MIROSLAV VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
člen představenstva |
22.12.2017 |
Adresa: |
76001, 4236661, Zlín, Zlín, Zlín, Dr. Kolaříka, 3202, 11 |
|
MIROSLAV VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
člen představenstva |
22.12.2017 |
Adresa: |
76001, 4236661, Zlín, Zlín, Zlín, Dr. Kolaříka, 3202, Dr. Kolaříka 3202, 76001 Zlín |
|
MILAN JULINA
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
76316, 27799344, Zlín, Fryšták, Vítová, 113 |
|
MILAN JULINA
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
76316, 27799344, Zlín, Fryšták, Vítová, 113, Vítová 113, 76316 Fryšták |
|
MILAN JULINA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
23.07.2013 |
Adresa: |
76001, 11347791, Zlín, Zlín, Ostrá horka II, 5152 |
|
MIROSLAV VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
člen představenstva |
23.07.2013 |
Adresa: |
76001, 27943224, Zlín, Zlín, Lazy VII, 5607 |
|
JAN HEVR
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
člen představenstva |
23.07.2013 |
Adresa: |
76001, 4229126, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 2406 |
|
MILAN JULINA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
23.07.2013 |
Adresa: |
76001, 11347791, Zlín, Zlín, Zlín, Ostrá horka II, 5152, Ostrá horka II 5152, 76001 Zlín |
|
MIROSLAV VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
člen představenstva |
23.07.2013 |
Adresa: |
76001, 27943224, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VII, 5607, Lazy VII 5607, 76001 Zlín |
|
JAN HEVR
|
Neaktivní
od 18.01.2018
|
člen představenstva |
23.07.2013 |
Adresa: |
76001, 4229126, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 2406, Fügnerovo nábřeží 2406, 76001 Zlín |
|
Ing. Milan Julina
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
předseda představenstva |
17.01.2012 |
Adresa: |
76001, 11347791, Zlín, Ostrá Horka II, 5152 |
|
Ing. Milan Julina
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
předseda představenstva |
17.01.2012 |
Adresa: |
76001, 11347791, Zlín, Zlín, Zlín, Ostrá horka II, 5152, Ostrá horka II 5152, 76001 Zlín |
|
Ing. Milan Julina
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
předseda představenstva |
26.10.2007 |
Adresa: |
76001, Zlín, Zlínské Paseky, 5152 |
|
Jan Hevr
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
člen představenstva |
26.10.2007 |
Adresa: |
76001, Zlín, Fügnerovo nábř., 2406 |
|
Ing. Miroslav Vojáček
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
člen představenstva |
26.10.2007 |
Adresa: |
76001, Zlín, Nad Stráněmi, 4678 |
|
Ing. Milan Julina
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
předseda představenstva |
26.10.2007 |
Adresa: |
5152, Zlín, Zlínské Paseky, 76001, Zlínské Paseky 5152, 76001 Zlín, Česká republika |
|
JAN HEVR
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
člen představenstva |
26.10.2007 |
Adresa: |
76001, 4229126, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 2406, Fügnerovo nábřeží 2406, 76001 Zlín |
|
Ing. Miroslav Vojáček
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
člen představenstva |
26.10.2007 |
Adresa: |
76005, 4249747, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Stráněmi, 4678, Nad Stráněmi 4678, 76005 Zlín |
|