SILVESTR WOGNAR
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
01.06.2024 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
01.06.2024 |
Adresa: |
66491, 24044539, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5, Luční 991/5, 66491 Ivančice |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.06.2024 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|
Ing. JAROSLAV KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.06.2024 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|
JAROMÍR HORNÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.06.2024 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
PAVEL GROSS
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
66491, 81779259, Brno-venkov, Ivančice, Němčice, 330 |
|
SILVESTR WOGNAR
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3 |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044539, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5 |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1 |
|
JAROMÍR HORNÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3 |
|
PAVEL GROSS
|
Neaktivní
od 01.06.2024
|
Člen výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
66491, 81779259, Brno-venkov, Ivančice, Němčice, 330, Němčice 330, 66491 Ivančice |
|
PAVEL GROSS
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
Člen výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1 |
|
PAVEL GROSS
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
Člen výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|
JAROMÍR HORNÍK
|
Neaktivní
od 01.06.2024
|
Člen výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
SILVESTR WOGNAR
|
Neaktivní
od 01.06.2024
|
Předseda výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Neaktivní
od 01.06.2024
|
Místopředseda výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044539, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5, Luční 991/5, 66491 Ivančice |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Neaktivní
od 01.06.2024
|
Člen výboru |
13.04.2019 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|
SILVESTR WOGNAR
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
předseda výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3 |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
místopředseda výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044539, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5 |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
člen výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044491, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1 |
|
PAVEL GROSS
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
člen výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044491, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1 |
|
JAROMÍR HORNÍK
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
člen výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3 |
|
SILVESTR WOGNAR
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
předseda výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
místopředseda výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044539, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5, Luční 991/5, 66491 Ivančice |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
člen výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|
PAVEL GROSS
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
člen výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|
JAROMÍR HORNÍK
|
Neaktivní
od 13.04.2019
|
člen výboru |
25.08.2015 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
SILVESTR WOGNAR
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
předseda |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3 |
|
LUBOMÍR JURÁNEK
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
místopředseda |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3 |
|
MILAN BAZALA
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3 |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044539, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5 |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044491, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1 |
|
SILVESTR WOGNAR
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
předseda |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
LUBOMÍR JURÁNEK
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
místopředseda |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
MILAN BAZALA
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044539, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5, Luční 991/5, 66491 Ivančice |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
člen |
03.05.2013 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|
Silvestr Wognar
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
předseda výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Luční, 989/3 |
|
Lubomír Juránek
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
místopředseda výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Luční, 989/3 |
|
Milan Bazala
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
člen výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044512, Ivančice, Luční, 989/3 |
|
Zdeněk Buršík
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
člen výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044539, Ivančice, Luční, 991/5 |
|
Jiří Drápal
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
člen výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044491, Ivančice, Luční, 987/1 |
|
SILVESTR WOGNAR
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
předseda výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
LUBOMÍR JURÁNEK
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
místopředseda výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
MILAN BAZALA
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
člen výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044512, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 989, 3, Luční 989/3, 66491 Ivančice |
|
ZDENĚK BURŠÍK
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
člen výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044539, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 991, 5, Luční 991/5, 66491 Ivančice |
|
JIŘÍ DRÁPAL
|
Neaktivní
od 03.05.2013
|
člen výboru |
20.11.2007 |
Adresa: |
66491, 24044491, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Luční, 987, 1, Luční 987/1, 66491 Ivančice |
|